Ing.arch. Vlastimil Horkel
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
jednatel |
26.11.2001 |
Adresa: |
19900, 22497234, Praha 9, Praha 9, Ivančická, 582 |
|
Ing.arch. Vlastimil Horkel
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
jednatel |
26.11.2001 |
Adresa: |
19900, 22497234, Praha, Letňany, Ivančická, 582, Ivančická 582, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Václav Talíř
|
Neaktivní
od 26.11.2001
|
jednatel |
29.01.2001 |
Adresa: |
22704353, Praha 4, Praha 4, Klapálkova, 2243/11 |
|
ing. VÁCLAV TALÍŘ
|
Neaktivní
od 26.11.2001
|
jednatel |
29.01.2001 |
Adresa: |
14900, 22704353, Praha, Chodov, Klapálkova, 2243, 11, Klapálkova 2243/11, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. Jiří Mutafov
|
Neaktivní
od 29.01.2001
|
jednatel |
02.02.2000 |
Adresa: |
21853878, Praha 4, Praha 4, Imrychova, 879 |
|
Ing. Jaromír Hejda
|
Neaktivní
od 29.01.2001
|
jednatel |
02.02.2000 |
Adresa: |
23018992, Příbram, Příbram VII, Jana Drdy, 490 |
|
JUDr. Jiří Mutafov
|
Neaktivní
od 29.01.2001
|
jednatel |
02.02.2000 |
Adresa: |
14300, 21853878, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17, Imrychova 879/17, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Jaromír Hejda
|
Neaktivní
od 29.01.2001
|
jednatel |
02.02.2000 |
Adresa: |
26101, 23018992, Příbram, Příbram, Příbram VII, Jana Drdy, 490, Jana Drdy 490, Příbram VII, 26101 Příbram |
|