MIROSLAV PAVLÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2022 |
Adresa: |
27601, 11677627, Mělník, Mělník, Mělník, Lhotecká, 1978, 1 |
|
MIROSLAV PAVLÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2022 |
Adresa: |
27601, 11677627, Mělník, Mělník, Mělník, Lhotecká, 1978, 1, Lhotecká 1978/1, 27601 Mělník |
|
LUCIE FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
jednatel |
12.09.2021 |
Adresa: |
27731, 6172270, Mělník, Malý Újezd, Malý Újezd, 39 |
|
LUCIE FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
jednatel |
12.09.2021 |
Adresa: |
27731, 6172270, Mělník, Malý Újezd, Malý Újezd, 39, č.p. 39, 27731 Malý Újezd |
|
Lucie Fialová
|
Neaktivní
od 12.09.2021
|
jednatel |
05.09.2011 |
Adresa: |
41172, Hošťka, Kochovice, Bodláková, 77 |
|
Lucie Fialová
|
Neaktivní
od 12.09.2021
|
jednatel |
05.09.2011 |
Adresa: |
Hošťka, Kochovice, Bodláková, 41172, Bodláková 77, 41172 Hošťka - Kochovice, Česká republika |
|
Lubomír Mareš
|
Neaktivní
od 05.09.2011
|
jednatel |
02.10.2004 |
Adresa: |
27801, 6160409, Kralupy nad Vltavou, Na Poláčku, 474 |
|
Lubomír Mareš
|
Neaktivní
od 05.09.2011
|
jednatel |
02.10.2004 |
Adresa: |
27801, 6160409, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, Na Poláčku, 474, Na Poláčku 474, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Jiří Pavelka
|
Neaktivní
od 02.10.2004
|
jednatel |
03.07.2002 |
Adresa: |
27601, 25267281, Mělník, Mělník, Pod Chloumečkem, 3526 |
|
JIŘÍ PAVELKA
|
Neaktivní
od 02.10.2004
|
jednatel |
03.07.2002 |
Adresa: |
27601, 25267281, Mělník, Mělník, Mělník, Pod Chloumečkem, 3526, Pod Chloumečkem 3526, 27601 Mělník |
|
Lubomír Mareš
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
jednatel |
04.02.2000 |
Adresa: |
27801, 6160409, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Na poláčku, 474 |
|
Lubomír Mareš
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
jednatel |
04.02.2000 |
Adresa: |
27801, 6160409, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, Na Poláčku, 474, Na Poláčku 474, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|