Martin Rajman
|
Neaktivní
od 14.08.2010
|
jednatel |
06.04.2007 |
Adresa: |
01008, 101, Žilina, Trnavská, 10 |
|
Martin Rajman
|
Neaktivní
od 14.08.2010
|
jednatel |
06.04.2007 |
Adresa: |
10, Žilina, Trnavská, 01008, Trnavská 10, 01008 Žilina, Slovensko |
|
Juraj Pecháček
|
Neaktivní
od 06.04.2007
|
jednatel |
26.05.2006 |
Adresa: |
01001, 101, Žilina, Hollého, 9 |
|
Juraj Pecháček
|
Neaktivní
od 06.04.2007
|
jednatel |
26.05.2006 |
Adresa: |
9, Žilina, Hollého, 01001, Hollého 9, 01001 Žilina, Slovensko |
|
Pavel Matouš
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
jednatel |
19.03.2003 |
Adresa: |
76001, 4, Zlín, Zlín, Zálešná, VI/3161 |
|
Pavel Matouš
|
Neaktivní
od 26.05.2006
|
jednatel |
19.03.2003 |
Adresa: |
76001, 4236319, Zlín, Zlín, Zlín, Zálešná VI, 3161, Zálešná VI 3161, 76001 Zlín |
|
Luděk Malár
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
jednatel |
11.02.2000 |
Adresa: |
4178017, Zlín, Zlín, Mladcová, 409 |
|
František Hrnčiřík
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
jednatel |
11.02.2000 |
Adresa: |
4248147, Zlín, Zlín, Družstevní, 4505 |
|
LUDĚK MALÁR
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
jednatel |
11.02.2000 |
Adresa: |
76001, 4178017, Zlín, Zlín, Mladcová, U Hřiště, 409, U Hřiště 409, Mladcová, 76001 Zlín |
|
František Hrnčiřík
|
Neaktivní
od 19.03.2003
|
jednatel |
11.02.2000 |
Adresa: |
76005, 4248147, Zlín, Zlín, Zlín, Družstevní, 4505, Družstevní 4505, 76005 Zlín |
|