Ing. RADEK KRUML
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
28601, 40463800, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Modřínová, 1929 |
|
Ing. MARTIN MYSLIVEČEK
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
25084, 26413001, Květnice, Květnice, Na Ladech, 95 |
|
Ing. Radek Kruml
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
28601, 40463800, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Modřínová, 1929, Modřínová 1929, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Ing. MARTIN MYSLIVEČEK
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
25084, 26413001, Praha-východ, Květnice, Květnice, Na Ladech, 95, Na Ladech 95, 25084 Květnice |
|
Ing. Jiří Hartmann
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
jednatel |
10.01.2006 |
Adresa: |
26901, 8651094, Rakovník, Čelakovského, 944 |
|
Ing. Jiří Hartmann
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
jednatel |
10.01.2006 |
Adresa: |
26901, 8651094, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Čelakovského, 944, Čelakovského 944, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Mgr. Jan Vrba
|
Neaktivní
od 10.01.2006
|
jednatel |
21.02.2004 |
Adresa: |
25244, 6476686, Psáry, Javorová, 200 |
|
Mgr. JAN VRBA
|
Neaktivní
od 10.01.2006
|
jednatel |
21.02.2004 |
Adresa: |
25244, 6476686, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 200, Javorová 200, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
Mgr. Jan Vrba
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
jednatel |
03.10.2000 |
Adresa: |
21826153, Praha 4, Praha 4, Hodkovičky, Korandova, 382/32 |
|
Ing. Petr Schönfeld
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
03.10.2000 |
Adresa: |
22618449, Praha 10, Konojedská, 37/1589 |
|
Mgr. Jan Vrba
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
jednatel |
03.10.2000 |
Adresa: |
14700, 21826153, Praha, Hodkovičky, Korandova, 382, 32, Korandova 382/32, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Petr Schönfeld
|
Neaktivní
od 01.04.2015
|
jednatel |
03.10.2000 |
Adresa: |
10000, 22618449, Praha, Strašnice, Konojedská, 1589, 37, Konojedská 1589/37, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ing. Dana Krásová
|
Neaktivní
od 03.10.2000
|
jednatel |
15.02.2000 |
Adresa: |
25068, 12642177, Řež, 35 |
|
RNDr. PETR KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 03.10.2000
|
jednatel |
15.02.2000 |
Adresa: |
27201, 1398041, Kladno, Kladno, Divadelní, 1600 |
|
ing. Dana Krásová
|
Neaktivní
od 03.10.2000
|
jednatel |
15.02.2000 |
Adresa: |
25068, 12642177, Praha-východ, Husinec, Řež, Pod Stříbrníkem, 35, Pod Stříbrníkem 35, Řež, 25068 Husinec |
|
RNDr. PETR KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 03.10.2000
|
jednatel |
15.02.2000 |
Adresa: |
27201, 1398041, Kladno, Kladno, Kladno, Divadelní, 1600, Divadelní 1600, 27201 Kladno |
|