Mgr. Jana Payne
|
Neaktivní
od 04.09.2012
|
společník |
09.11.2004 |
Adresa: |
12000, 21757089, Praha 2, Praha 2, Perucká, 2196/14 |
|
Mgr. JANA PAYNE
|
Neaktivní
od 04.09.2012
|
společník |
09.11.2004 |
Adresa: |
12000, 21757089, Praha, Vinohrady, Perucká, 2196, 14, Perucká 2196/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Jana Payne
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
společník |
27.01.2003 |
Adresa: |
11000, 21714533, Praha 1, Praha 1, Černá, 4 |
|
Dr. Ernst Giese
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
Statutární orgán - společník |
27.01.2003 |
Adresa: |
10100, 22668233, Praha 10, Praha 10, Na Pahorku, 10 |
|
Martin Holler
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
společník |
27.01.2003 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha 5, Praha 5, Ostrovského, 23 |
|
Mgr. Jana Payne
|
Neaktivní
od 09.11.2004
|
společník |
27.01.2003 |
Adresa: |
11000, 21714533, Praha, Nové Město, Černá, 2056, 4, Černá 2056/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Dr. Ernst Giese
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
Statutární orgán - společník |
27.01.2003 |
Adresa: |
10100, 22668233, Praha, Vršovice, Na pahorku, 1132, 10, Na pahorku 1132/10, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Martin Holler
|
Neaktivní
od 01.07.2013
|
společník |
27.01.2003 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. Jana Koubová
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
společník |
26.06.2002 |
Adresa: |
11000, 21714533, Praha 1, Praha 1, Černá, 4 |
|
Martin Holler
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
společník |
26.06.2002 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha 5, Praha 5, Ostrovského, 23 |
|
Mgr. Jana Koubová
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
společník |
26.06.2002 |
Adresa: |
11000, 21714533, Praha, Nové Město, Černá, 2056, 4, Černá 2056/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Martin Holler
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
společník |
26.06.2002 |
Adresa: |
15000, 22087478, Praha, Smíchov, Ostrovského, 1213, 23, Ostrovského 1213/23, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Dr. Ernst Giese
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
Statutární orgán - společník |
22.02.2000 |
Adresa: |
11800, 21700664, Praha 1, Praha 1, U Železné lávky, 10 |
|
Dr. Ernst Giese
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
Statutární orgán - společník |
22.02.2000 |
Adresa: |
11800, 21700664, Praha, Malá Strana, U železné lávky, 568, 10, U železné lávky 568/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|