PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
jednatel |
17.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
jednatel |
17.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
HANA BĽACHOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
26741, 1606751, Beroun, Kublov, Kublov, 153 |
|
HANA BĽACHOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2017
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
26741, 1606751, Beroun, Kublov, Kublov, 153, č.p. 153, 26741 Kublov |
|
HANA BĽACHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
11000, 21703647, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 588, 12 |
|
HANA BĽACHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
11000, 21703647, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 588, 12, Ve Smečkách 588/12, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Hana Vychodilová
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
26.04.2010 |
Adresa: |
15800, 22773509, Praha 5, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2561, 3 |
|
Hana Vychodilová
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
26.04.2010 |
Adresa: |
15800, 22773509, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2561, 3, Sluneční náměstí 2561/3, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 26.04.2010
|
jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
15500, 22773509, Praha 5, Praha 5, Sluneční náměstí, 2561/3 |
|
Luděk Vychodil
|
Neaktivní
od 26.04.2010
|
jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
15500, 22773509, Praha 5, Praha 5, Sluneční náměstí, 2561/3 |
|
Dagmar Vychodilová
|
Neaktivní
od 26.04.2010
|
jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
15800, 22773509, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2561, 3, Sluneční náměstí 2561/3, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Luděk Vychodil
|
Neaktivní
od 26.04.2010
|
jednatel |
24.02.2000 |
Adresa: |
15800, 22773509, Praha, Stodůlky, Sluneční náměstí, 2561, 3, Sluneční náměstí 2561/3, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|