Artem Popenkov
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
19011, 40912281, Hlavní město Praha, Praha 15, Hostivař, Rychtáře Petříka, 1559, 6 |
|
Yuliya Popenkova
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
19011, 40912281, Hlavní město Praha, Praha 15, Hostivař, Rychtáře Petříka, 1559, 6 |
|
Yuliya Popenkova
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
10200, 40912281, Praha, Hostivař, Rychtáře Petříka, 1559, 6, Rychtáře Petříka 1559/6, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Artem Popenkov
|
Aktivní
|
jednatel |
25.07.2012 |
Adresa: |
10200, 40912281, Praha, Hostivař, Rychtáře Petříka, 1559, 6, Rychtáře Petříka 1559/6, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Artem Popenkov
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
14700, 21805261, Praha 4, Braník, Na Zemance, 840, 12 |
|
Yuliya Popenkova
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
14700, 21805261, Praha 4, Braník, Na Zemance, 840, 12 |
|
Artem Popenkov
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
14700, 21805261, Praha, Braník, Na Zemance, 840, 12, Na Zemance 840/12, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Yuliya Popenkova
|
Neaktivní
od 25.07.2012
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
14700, 21805261, Praha, Braník, Na Zemance, 840, 12, Na Zemance 840/12, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Yuliya Popenkova
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie, 1448/6 |
|
Yuliya Popenkova
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
23.09.2009 |
Adresa: |
15500, 26213923, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1448, 6, Nová kolonie 1448/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Yuliya Kisil
|
Neaktivní
od 23.09.2009
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie, 1448/6 |
|
Artem Popenkov
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Stodůlky, Nová Kolonie, 1448/6 |
|
Yuliya Kisil
|
Neaktivní
od 23.09.2009
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
15500, 26213923, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1448, 6, Nová kolonie 1448/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Artem Popenkov
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
04.06.2009 |
Adresa: |
15500, 26213923, Praha, Stodůlky, Nová kolonie, 1448, 6, Nová kolonie 1448/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Artem Popenkov
|
Neaktivní
od 04.06.2009
|
jednatel |
13.06.2007 |
Adresa: |
2, Praha 8, Trója, Pomořanská, 486/7 |
|
Artem Popenkov
|
Neaktivní
od 04.06.2009
|
jednatel |
13.06.2007 |
Adresa: |
18100, 22398171, Praha, Troja, Pomořanská, 486, 7, Pomořanská 486/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Nikolay Treshchalin
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
jednatel |
19.07.2006 |
Adresa: |
27321, 1287478, Hobšovice, Skůry, 23 |
|
Nikolay Treshchalin
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
jednatel |
19.07.2006 |
Adresa: |
27321, 1287478, Kladno, Hobšovice, Skůry, 23, Skůry 23, 27321 Hobšovice |
|
Alexandre Aslamov
|
Neaktivní
od 19.07.2006
|
jednatel |
25.02.2000 |
Adresa: |
21852332, Praha 4, Praha 4, Olbramovická, 699/17 |
|
Alexandre Aslamov
|
Neaktivní
od 19.07.2006
|
jednatel |
25.02.2000 |
Adresa: |
14200, 21852332, Praha, Kamýk, Olbramovická, 699, 17, Olbramovická 699/17, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|