LADISLAV RADA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.12.2021 |
Adresa: |
19700, 80698981, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Plzákova, 1139, 4 |
|
LADISLAV RADA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.12.2021 |
Adresa: |
19700, 80698981, Praha, Kbely, Plzákova, 1139, 4, Plzákova 1139/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
DAVID RADA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2017 |
Adresa: |
10800, 22590714, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Chotutická, 494, 8 |
|
David Rada
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2017 |
Adresa: |
10800, 22590714, Praha, Malešice, Chotutická, 494, 8, Chotutická 494/8, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
LADISLAV RADA
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
jednatel |
20.07.2017 |
Adresa: |
19700, 25481029, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Semilská, 929, 38 |
|
LADISLAV RADA
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
jednatel |
20.07.2017 |
Adresa: |
19700, 25481029, Praha, Kbely, Semilská, 929, 38, Semilská 929/38, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
LADISLAV RADA
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
19700, 27868621, Praha, Kbely, Vágnerova, 1038, 3 |
|
LADISLAV RADA
|
Neaktivní
od 20.07.2017
|
jednatel |
01.10.2015 |
Adresa: |
19700, 27868621, Praha, Kbely, Vágnerova, 1038, 3, Vágnerova 1038/3, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Helena Janovská
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
Jednatel |
28.11.2011 |
Adresa: |
14000, 21873062, Praha 4, Krč, Antala Staška, 1565/30 |
|
Helena Janovská
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
Jednatel |
28.11.2011 |
Adresa: |
14000, 21873062, Praha, Krč, Antala Staška, 1565, 30, Antala Staška 1565/30, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Milan Švarc
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
Jednatel |
30.11.2004 |
Adresa: |
19300, 22430130, Praha 9, Praha 9, Horní Počernice, Bártlova, 51/35 |
|
Milan Švarc
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
Jednatel |
30.11.2004 |
Adresa: |
19300, 22430130, Praha, Horní Počernice, Bártlova, 51, 35, Bártlova 51/35, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Helena Janovská
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
Jednatel |
14.01.2004 |
Adresa: |
14700, 21965056, Praha 4, V Podhájí, 21 |
|
Helena Janovská
|
Neaktivní
od 28.11.2011
|
Jednatel |
14.01.2004 |
Adresa: |
14700, 21965056, Praha, Podolí, V podhájí, 628, 21, V podhájí 628/21, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Milan Švarc
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
19800, 22413171, Praha 9, Praha 9, Cíglerova, 1092 |
|
Jaroslav Švarc
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
10100, 22670882, Praha 10, Praha 10, Výstupní, 2/1344 |
|
Milan Švarc
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
19800, 22413171, Praha, Černý Most, Cíglerova, 1092, 36, Cíglerova 1092/36, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Jaroslav Švarc
|
Neaktivní
od 01.10.2015
|
Jednatel |
29.02.2000 |
Adresa: |
10100, 22670882, Praha, Vršovice, Výstupní, 1344, 2, Výstupní 1344/2, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|