ing. Petr Bold
|
Aktivní
|
Místopředseda správní rady |
18.03.2023 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11, Mazurská 521/11, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně správní rady |
18.03.2023 |
Adresa: |
19000, 22506802, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2, Na pokraji 540/2, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
VRATISLAV KULHÁNEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.03.2023 |
Adresa: |
37006, 75468441, České Budějovice, Srubec, Srubec, V Lukách, 1135, V Lukách 1135, 37006 Srubec |
|
MUDr. Mgr. IVAN LANGER
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.03.2023 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 8. května, 504, 25, 8. května 504/25, 77900 Olomouc |
|
LIBOR PŘEROST
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.03.2023 |
Adresa: |
16400, 22230696, Praha, Nebušice, Pod Hláskem, 549, Pod Hláskem 549, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Ing. MAREK JAROŠ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
18.03.2023 |
Adresa: |
15000, 22771859, Praha, Košíře, Zahradníčkova, 1220, 20b, Zahradníčkova 1220/20b, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. MAREK JAROŠ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22771859, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Zahradníčkova, 1220, 20b |
|
Ing. VRATISLAV KULHÁNEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
09.06.2018 |
Adresa: |
37006, 75468441, České Budějovice, Srubec, Srubec, V Lukách, 1135 |
|
Ing. PETR BOLD
|
Aktivní
|
místopředseda správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
18100, 22398520, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11 |
|
Mgr. KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
19000, 22506802, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2 |
|
MUDr. Mgr. IVAN LANGER
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 8. května, 504, 25 |
|
LIBOR PŘEROST
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
16400, 22230696, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Pod Hláskem, 549 |
|
Ing. MAREK JAROŠ
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
člen správní rady |
19.07.2018 |
Adresa: |
15000, 22771859, Praha, Košíře, Zahradníčkova, 1220, 20b, Zahradníčkova 1220/20b, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. VRATISLAV KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
člen správní rady |
09.06.2018 |
Adresa: |
37006, 75468441, České Budějovice, Srubec, Srubec, V Lukách, 1135, V Lukách 1135, 37006 Srubec |
|
Ing. VRATISLAV KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
člen správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
12000, 21746834, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 708, 12 |
|
Ing. VRATISLAV KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
člen správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
12000, 21746834, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 708, 12, Jana Masaryka 708/12, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MUDr. Mgr. IVAN LANGER
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
člen správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 8. května, 504, 25, 8. května 504/25, 77900 Olomouc |
|
LIBOR PŘEROST
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
člen správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
16400, 22230696, Praha, Nebušice, Pod Hláskem, 549, Pod Hláskem 549, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
místopředseda správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11, Mazurská 521/11, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
předseda správní rady |
14.02.2018 |
Adresa: |
19000, 22506802, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2, Na pokraji 540/2, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
ANTONÍN CHAROUZ
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen |
12.06.2015 |
Adresa: |
14800, 21885575, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Kálmánova, 1025, 5 |
|
ANTONÍN CHAROUZ
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen |
12.06.2015 |
Adresa: |
14800, 21885575, Praha, Kunratice, Kálmánova, 1025, 5, Kálmánova 1025/5, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
ANTONÍN CHAROUZ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen |
16.02.2013 |
Adresa: |
14800, 21885575, Praha 4, Kunratice, Kálmánova, 1025, 5 |
|
ROMAN JEČMÍNEK
|
Neaktivní
od 26.08.2017
|
člen |
16.02.2013 |
Adresa: |
25246, 12846309, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Nad Statkem, 497 |
|
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
předseda |
16.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22506802, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2 |
|
PETR BOLD
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
místopředseda |
16.02.2013 |
Adresa: |
18100, 22398520, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11 |
|
VRATISLAV KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen |
16.02.2013 |
Adresa: |
12000, 21746834, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 708, 12 |
|
IVAN LANGER
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen |
16.02.2013 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, Olomouc, 8. května, 504, 25 |
|
ANTONÍN CHAROUZ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen |
16.02.2013 |
Adresa: |
14800, 21885575, Praha, Kunratice, Kálmánova, 1025, 5, Kálmánova 1025/5, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
ROMAN JEČMÍNEK
|
Neaktivní
od 26.08.2017
|
člen |
16.02.2013 |
Adresa: |
25246, 12846309, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Nad Statkem, 497, Nad Statkem 497, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
VRATISLAV KULHÁNEK
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen |
16.02.2013 |
Adresa: |
12000, 21746834, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 708, 12, Jana Masaryka 708/12, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
IVAN LANGER
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
člen |
16.02.2013 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 8. května, 504, 25, 8. května 504/25, 77900 Olomouc |
|
KAROLÍNA TOPOLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
předseda |
16.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22506802, Praha, Prosek, Na pokraji, 540, 2, Na pokraji 540/2, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
PETR BOLD
|
Neaktivní
od 14.02.2018
|
místopředseda |
16.02.2013 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11, Mazurská 521/11, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. Petra Buzková
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
předseda správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
14700, 21812926, Praha 4, Jasná I, 1580/12 |
|
Ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
místopředseda správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha 8, Mazurská, 521/11 |
|
Anthony James Denny
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha 8, Ulčova, 740/2a |
|
Ing. Antonín Charouz
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
14800, 21885575, Praha 4, Kálmánova, 5/1025 |
|
JUDr. Miroslav Jansta
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
25243, 6539611, Průhonice, Javorová, 611 |
|
PaedDr. Roman Ječmínek
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
25246, 12846309, Vrané nad Vltavou, Nad Statkem, 497 |
|
Ing. Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Jana Masaryka, 12 |
|
MUDr. Mgr. Ivan Langer
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, 8. května, 25 |
|
Ing. Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
25219, 25849344, Rudná, Hořelické náměstí, 1220 |
|
JUDr. PETRA BUZKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
předseda správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
14700, 21812926, Praha, Braník, Jasná I, 1580, 12, Jasná I 1580/12, Braník, 14700 Praha 4 |
|
ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
místopředseda správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11, Mazurská 521/11, Troja, 18100 Praha 8 |
|
ANTHONY JAMES DENNY
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
18400, 22700463, Praha, Dolní Chabry, Ulčova, 740, 2a, Ulčova 740/2a, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ing. ANTONÍN CHAROUZ
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
14800, 21885575, Praha, Kunratice, Kálmánova, 1025, 5, Kálmánova 1025/5, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
JUDr. Miroslav Jansta
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
25243, 6539611, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Javorová, 611, Javorová 611, 25243 Průhonice |
|
PaedDr. Roman Ječmínek
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
25246, 12846309, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Nad Statkem, 497, Nad Statkem 497, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Ing. Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
12000, 26238586, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 2553, 12a, Jana Masaryka 2553/12a, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MUDr. Mgr. IVAN LANGER
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 8. května, 504, 25, 8. května 504/25, 77900 Olomouc |
|
Ing. Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 16.02.2013
|
člen správní rady |
26.03.2010 |
Adresa: |
25219, 25849344, Praha-západ, Rudná, Rudná, Hořelické náměstí, 1220, 1, Hořelické náměstí 1220/1, 25219 Rudná |
|
JUDr. Petra Buzková
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
předseda správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
14700, Praha 4, Jasná I, 1580/2 |
|
Ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
místopředseda správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha 8, Mazurská, 521/11 |
|
Anthony James Denny
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
13000, 21761591, Praha 3, Lucemburská, 8/1496 |
|
Ing. Antonín Charouz
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Kalmánova, 5/1025 |
|
JUDr. Miroslav Jansta
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
25243, 6539611, Průhonice, Javorová, 611 |
|
PaedDr. Roman Ječmínek
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
25246, 12846309, Vrané nad Vltavou, Nad Statkem, 497 |
|
Ing. Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
37006, 24992887, Srubec, 346 |
|
MUDr. Mgr. Ivan Langer
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, 8. května, 25 |
|
Ing. Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
16300, 22250662, Praha 6, Nevanova, 1077/27 |
|
JUDr. PETRA BUZKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
předseda správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
14700, 21812926, Praha, Braník, Jasná I, 1580, 12, Jasná I 1580/12, Braník, 14700 Praha 4 |
|
ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
místopředseda správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11, Mazurská 521/11, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Anthony James Denny
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
13000, 21761591, Praha, Vinohrady, Lucemburská, 1496, 8, Lucemburská 1496/8, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Antonín Charouz
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
5/1025, Praha 4, Kalmánova, 14000, Kalmánova 5/1025, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
JUDr. Miroslav Jansta
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
25243, 6539611, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Javorová, 611, Javorová 611, 25243 Průhonice |
|
PaedDr. Roman Ječmínek
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
25246, 12846309, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Nad Statkem, 497, Nad Statkem 497, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Ing. Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
37006, 24992887, České Budějovice, Srubec, Srubec, Lomená, 346, Lomená 346, 37006 Srubec |
|
MUDr. Mgr. IVAN LANGER
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 8. května, 504, 25, 8. května 504/25, 77900 Olomouc |
|
Ing. Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 26.03.2010
|
člen správní rady |
20.03.2007 |
Adresa: |
16300, 22250662, Praha, Řepy, Nevanova, 1077, 27, Nevanova 1077/27, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
JUDr. Petra Buzková
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
předseda správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
14700, Praha 4, Jasná I, 1580/2 |
|
Ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
místopředseda správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha 8, Mazurská, 521/11 |
|
Anthony James Denny
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
13000, 21761591, Praha 3, Lucemburská, 8/1496 |
|
Ing. Antonín Charouz
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Kalmánova, 5/1025 |
|
JUDr. Miroslav Jansta
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
25243, 6539611, Průhonice, Javorová, 611 |
|
PaedDr. Roman Ječmínek
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
25246, 12846309, Vrané nad Vltavou, Nad Statkem, 497 |
|
Ing. Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
37006, 24992887, Srubec, 346 |
|
MUDr. Mgr. Ivan Langer
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, 8. května, 25 |
|
Ing. Vladimír Mráz
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
17000, 22309471, Praha 7, U Letenského sadu, 6 |
|
JUDr. PETRA BUZKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
předseda správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
14700, 21812926, Praha, Braník, Jasná I, 1580, 12, Jasná I 1580/12, Braník, 14700 Praha 4 |
|
ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
místopředseda správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11, Mazurská 521/11, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Anthony James Denny
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
13000, 21761591, Praha, Vinohrady, Lucemburská, 1496, 8, Lucemburská 1496/8, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Antonín Charouz
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
5/1025, Praha 4, Kalmánova, 14000, Kalmánova 5/1025, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
JUDr. Miroslav Jansta
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
25243, 6539611, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Javorová, 611, Javorová 611, 25243 Průhonice |
|
PaedDr. Roman Ječmínek
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
25246, 12846309, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Nad Statkem, 497, Nad Statkem 497, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Ing. Vratislav Kulhánek
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
37006, 24992887, České Budějovice, Srubec, Srubec, Lomená, 346, Lomená 346, 37006 Srubec |
|
MUDr. Mgr. IVAN LANGER
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
77900, 23322802, Olomouc, Olomouc, Olomouc, 8. května, 504, 25, 8. května 504/25, 77900 Olomouc |
|
Ing. Vladimír Mráz
|
Neaktivní
od 20.03.2007
|
člen správní rady |
03.11.2004 |
Adresa: |
17000, 22309471, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 1294, 6, U letenského sadu 1294/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. Petra Buzková
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
předseda |
09.03.2000 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Jasná I., 1580/2 |
|
ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
22398520, Praha 8, Praha 8, Mazurská, 521 |
|
Ing. Antonín Charouz
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, Kalmánova, 5/1025 |
|
JUDr. Miroslav Jansta
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
1222830, Nymburk, Nymburk, 2. května, 1133/8 |
|
PaeDr. Roman Ječmínek
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
21825416, Praha 4, Praha 4, Údolní, 315/96 |
|
MUDr. Mgr. Ivan Langer
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
Olomouc, Olomouc, Foersterova, 13 |
|
JUDr. Petra Buzková
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
předseda |
09.03.2000 |
Adresa: |
1580/2, Praha 4, Praha 4, Jasná I., Jasná I. 1580/2, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
ing. Petr Bold
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
18100, 22398520, Praha, Troja, Mazurská, 521, 11, Mazurská 521/11, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Antonín Charouz
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
5/1025, Praha 4, Praha 4, Kalmánova, Kalmánova 5/1025, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
JUDr. Miroslav Jansta
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
28802, 1222830, Nymburk, Nymburk, Nymburk, 2. května, 1133, 8, 2. května 1133/8, 28802 Nymburk |
|
PaeDr. Roman Ječmínek
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
14200, 21825416, Praha, Hodkovičky, Údolní, 315, 96, Údolní 315/96, Hodkovičky, 14200 Praha 4 |
|
MUDr. Mgr. Ivan Langer
|
Neaktivní
od 03.11.2004
|
|
09.03.2000 |
Adresa: |
77900, 23318619, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 13, 18, Horní náměstí 13/18, 77900 Olomouc |
|