JAROSLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
prvý člen družstva |
02.09.2021 |
Adresa: |
27351, 27598934, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1125 |
|
JAROSLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
prvý člen družstva |
02.09.2021 |
Adresa: |
27351, 27598934, Kladno, Unhošť, Unhošť, Jahodová, 1125, Jahodová 1125, 27351 Unhošť |
|
MARTIN KYBAL
|
Aktivní
|
předseda družstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
16200, 22282122, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Peštukova, 248, 3 |
|
MARTIN KYBAL
|
Aktivní
|
předseda družstva |
18.07.2020 |
Adresa: |
16200, 22282122, Praha, Veleslavín, Peštukova, 248, 3, Peštukova 248/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
STANISLAVA RIEGERTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2022
|
druhý člen představenstva |
12.06.2021 |
Adresa: |
19300, 22728660, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Pavlišovská, 2297, 4 |
|
STANISLAVA RIEGERTOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2022
|
druhý člen představenstva |
12.06.2021 |
Adresa: |
19300, 22728660, Praha, Horní Počernice, Pavlišovská, 2297, 4, Pavlišovská 2297/4, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Martin Kybal
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
předseda družstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
22283609, Praha 6, Praha 6, Evropská, 374/119 |
|
Stanislava Riegertová
|
Neaktivní
od 12.06.2021
|
druhý člen představenstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
22283609, Praha 6, Praha 6, Evropská, 374/119 |
|
Jaroslav Novák
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
prvý člen družstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
22283609, Praha 6, Praha 6, Evropská, 374/119 |
|
Martin Kybal
|
Neaktivní
od 18.07.2020
|
předseda družstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
16200, 22283609, Praha, Veleslavín, Evropská, 374, 119, Evropská 374/119, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Stanislava Riegertová
|
Neaktivní
od 12.06.2021
|
druhý člen představenstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
16200, 22283609, Praha, Veleslavín, Evropská, 374, 119, Evropská 374/119, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jaroslav Novák
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
prvý člen družstva |
09.03.2000 |
Adresa: |
16200, 22283609, Praha, Veleslavín, Evropská, 374, 119, Evropská 374/119, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|