JORDAN BRACKETT
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2024 |
Adresa: |
Devon, 208 Devon Blvd, PA19333, 208 Devon Blvd, PA19333 Devon, Spojené státy americké |
|
LIBOR KAREL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22696253, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2248, 33 |
|
LIBOR KAREL
|
Neaktivní
od 17.02.2024
|
jednatel |
01.04.2021 |
Adresa: |
15500, 22696253, Praha, Stodůlky, Janského, 2248, 33, Janského 2248/33, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. VLADIMÍR HOROVITZ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21777373, Praha, Žižkov, Krásova, 1027, 9 |
|
Ing. VLADIMÍR HOROVITZ
|
Neaktivní
od 31.03.2021
|
jednatel |
05.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21777373, Praha, Žižkov, Krásova, 1027, 9, Krásova 1027/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Vladimír Horovitz
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
13000, 21774013, Praha 3, Krásova, 3 |
|
Ing. Vladimír Horovitz
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
jednatel |
28.01.2010 |
Adresa: |
13000, 21774013, Praha, Žižkov, Krásova, 701, 3, Krásova 701/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vladimír Horovitz
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
jednatel |
15.01.2010 |
Adresa: |
13000, 21774013, Praha 3, Krásova, 3 |
|
Vladimír Horovitz
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
jednatel |
15.01.2010 |
Adresa: |
13000, 21774013, Praha, Žižkov, Krásova, 701, 3, Krásova 701/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jaroslav Dvořák
|
Neaktivní
od 22.04.2011
|
jednatel |
11.06.2008 |
Adresa: |
19800, 22741682, Praha 9, Černý Most, Dygrýnova, 814/12 |
|
Ing. Jaroslav Dvořák
|
Neaktivní
od 22.04.2011
|
jednatel |
11.06.2008 |
Adresa: |
19800, 22741682, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 814, 12, Dygrýnova 814/12, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Jana Peterková
|
Neaktivní
od 21.07.2009
|
jednatel |
06.02.2006 |
Adresa: |
16300, 22722572, Praha 6, Španielova, 1312/54 |
|
Ing. Jana Peterková
|
Neaktivní
od 21.07.2009
|
jednatel |
06.02.2006 |
Adresa: |
16300, 22722572, Praha, Řepy, Španielova, 1312, 54, Španielova 1312/54, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Pavel Kovář
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
jednatel |
18.11.2002 |
Adresa: |
22102221, Praha 5, Smíchov, Pod Stadiony, 21/2435 |
|
ing. Pavel Kovář
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
jednatel |
18.11.2002 |
Adresa: |
15000, 22102221, Praha, Smíchov, Pod stadiony, 2435, 21, Pod stadiony 2435/21, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Markéta Stránská
|
Neaktivní
od 17.02.2002
|
Jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
10000, 22660437, Praha 10, Praha 10, Estonská, 538/2 |
|
Markéta Stránská
|
Neaktivní
od 17.02.2002
|
Jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
10100, 22660437, Praha, Vršovice, Estonská, 538, 2, Estonská 538/2, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|