SVETLANA BADALJAN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2021 |
Adresa: |
27801, 6158773, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, Přemyslova, 308, 125 |
|
SVETLANA BADALJAN
|
Aktivní
|
jednatel |
02.07.2021 |
Adresa: |
27801, 6158773, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, Přemyslova, 308, 125, Přemyslova 308/125, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
ALEXANDER PANKOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.04.2017 |
Adresa: |
25084, 75743299, Praha-východ, Sibřina, Sibřina, Kukuřičná, 513 |
|
ALEXANDER PANKOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.04.2017 |
Adresa: |
25084, 75743299, Praha-východ, Sibřina, Sibřina, Kukuřičná, 513, Kukuřičná 513, 25084 Sibřina |
|
SERGEY PANKOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.10.2014 |
Adresa: |
43909, 19930453, Slavětín, Slavětín, Nádražní, 113 |
|
SVETLANA BADALYAN
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
jednatel |
30.12.2015 |
Adresa: |
27801, 6229620, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1061 |
|
SVETLANA BADALYAN
|
Neaktivní
od 02.07.2021
|
jednatel |
30.12.2015 |
Adresa: |
27801, 6229620, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1061, sídl. Hůrka 1061, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
ALEXANDER PANKOV
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
Jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
27801, 6158773, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, Přemyslova, 308, 125 |
|
ALEXANDER PANKOV
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
Jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
27801, 6158773, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, Přemyslova, 308, 125, Přemyslova 308/125, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
ALEXANDER PANKOV
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Jednatel |
29.10.2014 |
Adresa: |
14000, 21941971, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Petra Rezka, 75, 2 |
|
ALEXANDER PANKOV
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
Jednatel |
29.10.2014 |
Adresa: |
14000, 21941971, Praha, Nusle, Petra Rezka, 75, 2, Petra Rezka 75/2, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
SERGEY PANKOV
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
Jednatel |
29.10.2014 |
Adresa: |
43909, 19930453, Louny, Slavětín, Slavětín, Nádražní, 113, Nádražní 113, 43909 Slavětín |
|
Sergey Pankov
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
43909, Slavětín nad Ohří, Nádražní, 113 |
|
Svetlana Badaljan
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
27801, 6229620, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1061 |
|
Alexander Pankov
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
43909, Slavětín nad Ohří, Nádražní, 113 |
|
SERGEY PANKOV
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
43909, 19930453, Louny, Slavětín, Slavětín, Nádražní, 113, Nádražní 113, 43909 Slavětín |
|
Svetlana Badaljan
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
27801, 6229620, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1061, sídl. Hůrka 1061, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Alexander Pankov
|
Neaktivní
od 29.10.2014
|
Jednatel |
13.07.2012 |
Adresa: |
43909, 19930453, Louny, Slavětín, Slavětín, Nádražní, 113, Nádražní 113, 43909 Slavětín |
|
Serguei Pankov
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
jednatel |
22.05.2002 |
Adresa: |
19930453, Louny, Slavětín, 113 |
|
Serguei Pankov
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
jednatel |
22.05.2002 |
Adresa: |
43909, 19930453, Louny, Slavětín, Slavětín, Nádražní, 113, Nádražní 113, 43909 Slavětín |
|
Alexander Cherepov
|
Neaktivní
od 22.05.2002
|
jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
Praha 6 - Lysolaje, ul. Čábelecká, 51 |
|
Alexander Cherepov
|
Neaktivní
od 22.05.2002
|
jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
16500, 22224114, Praha, Lysolaje, Čábelecká, 51, 4, Čábelecká 51/4, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|