IGOR KYRYČUK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
16900, 73210404, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Radimova, 2462, 10 |
|
IGOR KYRYČUK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2019 |
Adresa: |
16900, 73210404, Praha, Břevnov, Radimova, 2462, 10, Radimova 2462/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
IGOR KYRYČUK
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
30.06.2017 |
Adresa: |
26901, 8650900, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Máchova, 925 |
|
IGOR KYRYČUK
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
jednatel |
30.06.2017 |
Adresa: |
26901, 8650900, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Máchova, 925, Máchova 925, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
IGOR KYRYČUK
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
26901, 25347039, Rakovník, Rakovník II, Jirkovského, 2603 |
|
IGOR KYRYČUK
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
26901, 25347039, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Jirkovského, 2603, Jirkovského 2603, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
IGOR KYRYČUK
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.06.2013 |
Adresa: |
26901, 8663220, Rakovník, Rakovník II, Zd. Štěpánka, 2177 |
|
IGOR KYRYČUK
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.06.2013 |
Adresa: |
26901, 8663220, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Zd. Štěpánka, 2177, Zd. Štěpánka 2177, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Igor Kyrychuk
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
jednatel |
23.01.2012 |
Adresa: |
26901, 8663220, Rakovník, Zd. Štěpánka, 2177 |
|
Igor Kyrychuk
|
Neaktivní
od 13.06.2013
|
jednatel |
23.01.2012 |
Adresa: |
26901, 8663220, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Zd. Štěpánka, 2177, Zd. Štěpánka 2177, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Karel Fučík
|
Neaktivní
od 24.01.2007
|
jednatel |
15.01.2001 |
Adresa: |
6238041, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Tylova, 734 |
|
Karel Fučík
|
Neaktivní
od 24.01.2007
|
jednatel |
15.01.2001 |
Adresa: |
27801, 6238041, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Lobeček, Tylova, 734, Tylova 734, Lobeček, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Igor Kyrychuk
|
Neaktivní
od 23.01.2012
|
jednatel |
15.03.2000 |
Adresa: |
Rakovník, Zbečno, 147 |
|
Igor Kyrychuk
|
Neaktivní
od 23.01.2012
|
jednatel |
15.03.2000 |
Adresa: |
27024, 8631344, Rakovník, Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Újezd nad Zbečnem č.ev. 147, 27024 Zbečno |
|