Guido Benucci
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
01.07.2010 |
Adresa: |
11000, 21723443, Praha 1, Masná, 9 |
|
Guido Benucci
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
01.07.2010 |
Adresa: |
11000, 21723443, Praha, Staré Město, Masná, 702, 9, Masná 702/9, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Daniel Szitáš
|
Neaktivní
od 01.07.2010
|
jednatel |
21.12.2009 |
Adresa: |
12000, Praha, Praha 2 - Vinohrady, Náměstí Míru, 1220/3 |
|
Daniel Szitáš
|
Neaktivní
od 01.07.2010
|
jednatel |
21.12.2009 |
Adresa: |
12000, 21751641, Praha, Vinohrady, náměstí Míru, 1220, 3, náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Daniel Szitáš
|
Neaktivní
od 21.12.2009
|
jednatel |
15.08.2005 |
Adresa: |
26601, 5941008, Beroun, Košťálkova, 1538 |
|
Daniel Szitáš
|
Neaktivní
od 21.12.2009
|
jednatel |
15.08.2005 |
Adresa: |
26601, 5941008, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Košťálkova, 1538, Košťálkova 1538, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. René Šubrt
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
Jednatel |
22.03.2000 |
Adresa: |
11800, Praha l, Dražického náměstí, 10/65 |
|
ing. René Šubrt
|
Neaktivní
od 15.08.2005
|
Jednatel |
22.03.2000 |
Adresa: |
11800, 21694737, Praha, Malá Strana, Dražického náměstí, 65, 10, Dražického náměstí 65/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|