VLADIMÍRA DIVIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
1. místopředseda |
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795118, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72 |
|
MILOŠ SCHŮREK
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
členové |
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795134, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2517, 76 |
|
MAGDA HYNKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795134, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2517, 76 |
|
JIŘÍ LIMAN
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795355, Praha, Žižkov, Osiková, 2539, 5 |
|
PAVEL ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795118, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72 |
|
VLADIMÍRA DIVIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
1. místopředseda |
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795118, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72, Pod lipami 2515/72, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MILOŠ SCHŮREK
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
členové |
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795134, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2517, 76, Pod lipami 2517/76, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MAGDA HYNKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795134, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2517, 76, Pod lipami 2517/76, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JIŘÍ LIMAN
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795355, Praha, Žižkov, Osiková, 2539, 5, Osiková 2539/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PAVEL ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
05.04.2016 |
Adresa: |
13000, 21795118, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72, Pod lipami 2515/72, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VLADIMÍRA DIVIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
1. místopředseda |
25.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21795118, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72 |
|
VLADIMÍRA DIVIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
1. místopředseda |
25.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21795118, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72, Pod lipami 2515/72, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Miloš Schůrek
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
členové |
31.01.2003 |
Adresa: |
21795134, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2517/76 |
|
Pavel Šimůnek
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
|
31.01.2003 |
Adresa: |
21795118, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2515/72 |
|
Ing. Miloš Fiala
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
2. místopředseda |
31.01.2003 |
Adresa: |
21795126, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2516/74 |
|
PAVEL ŠIMŮNEK
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
|
31.01.2003 |
Adresa: |
13000, 21795118, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72, Pod lipami 2515/72, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MILOŠ SCHŮREK
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
členové |
31.01.2003 |
Adresa: |
13000, 21795134, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2517, 76, Pod lipami 2517/76, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Miloš Fiala
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
2. místopředseda |
31.01.2003 |
Adresa: |
13000, 21795126, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2516, 74, Pod lipami 2516/74, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Stanislav Mančal
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
2. místopředseda |
27.03.2000 |
Adresa: |
21795126, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2516/74 |
|
Ivan Buriánek
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
členové |
27.03.2000 |
Adresa: |
21795126, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2516/74 |
|
Zdeněk Stočes
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
21795118, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2515/72 |
|
Vladimíra Divišová
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
1. místopředseda |
27.03.2000 |
Adresa: |
21795118, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2515/72 |
|
Jiří Kaňka
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
předseda |
27.03.2000 |
Adresa: |
21795134, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2517/76 |
|
Magda Hynková
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
21795134, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2517/76 |
|
Jiří Liman
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, Osiková, 2539/78 |
|
Anna Hanusová
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, Osiková, 2539/78 |
|
Karel Ouřada
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
21795134, Praha 3, Praha 3, Pod lipami, 2517/76 |
|
Stanislav Mančal
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
2. místopředseda |
27.03.2000 |
Adresa: |
13000, 21795126, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2516, 74, Pod lipami 2516/74, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ivan Buriánek
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
členové |
27.03.2000 |
Adresa: |
13000, 21795126, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2516, 74, Pod lipami 2516/74, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Zdeněk Stočes
|
Neaktivní
od 31.01.2003
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
13000, 21795118, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72, Pod lipami 2515/72, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VLADIMÍRA DIVIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
1. místopředseda |
27.03.2000 |
Adresa: |
13000, 21795118, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2515, 72, Pod lipami 2515/72, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Kaňka
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
předseda |
27.03.2000 |
Adresa: |
13000, 21795134, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2517, 76, Pod lipami 2517/76, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
MAGDA HYNKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
13000, 21795134, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2517, 76, Pod lipami 2517/76, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Liman
|
Neaktivní
od 05.04.2016
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
2539/78, Praha 3, Praha 3, Osiková, Osiková 2539/78, Praha 3, okres: Praha 3, Česká republika |
|
Karel Ouřada
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
13000, 21795134, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2517, 76, Pod lipami 2517/76, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Anna Hanusová
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
|
27.03.2000 |
Adresa: |
2539/78, Praha 3, Praha 3, Osiková, Osiková 2539/78, Praha 3, okres: Praha 3, Česká republika |
|