JIŘÍ ANDREJSEK
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
18000, 22377352, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Srbova, 360, 1 |
|
JIŘÍ ANDREJSEK
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
18000, 22377352, Praha, Libeň, Srbova, 360, 1, Srbova 360/1, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jiří Andrejsek
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
13.07.2011 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha 4, Písková, 830, 25 |
|
Jiří Andrejsek
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
13.07.2011 |
Adresa: |
14300, 26095904, Praha, Modřany, Písková, 830, 25, Písková 830/25, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Antonín Vejsada
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
Jednatel |
12.11.2007 |
Adresa: |
Otterstadt, Reiherstrasse 31, 67166 |
|
Václav Vejsada
|
Neaktivní
od 12.11.2007
|
Jednatel |
07.10.2002 |
Adresa: |
39422, 8826170, Pelhřimov, Košetice, 231 |
|
Václav Vejsada
|
Neaktivní
od 12.11.2007
|
Jednatel |
07.10.2002 |
Adresa: |
39422, 8826170, Pelhřimov, Košetice, Košetice, 231, č.p. 231, 39422 Košetice |
|
Antonín Vejsada
|
Neaktivní
od 12.11.2007
|
Jednatel |
13.02.2002 |
Adresa: |
22447121, Praha 9, Praha 9, Horní Počernice, Trní, 1778 |
|
Antonín Vejsada
|
Neaktivní
od 12.11.2007
|
Jednatel |
13.02.2002 |
Adresa: |
19300, 22447121, Praha, Horní Počernice, Trní, 1778, 38, Trní 1778/38, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Evžen Tomišín
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
Jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
18600, 22354212, Praha 8, Praha 8, Karlín, Na střelnici, 522/6 |
|
Ludvík Hackl
|
Neaktivní
od 07.10.2002
|
Jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
16000, 22288538, Praha 6, Praha 6, Vokovice, Na dlouhém lánu, 424/33 |
|
Evžen Tomišín
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
Jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
18600, 22354212, Praha, Karlín, Na střelnici, 522, 6, Na střelnici 522/6, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ludvík Hackl
|
Neaktivní
od 07.10.2002
|
Jednatel |
03.04.2000 |
Adresa: |
16000, 22288538, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 424, 33, Na dlouhém lánu 424/33, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|