Ing. VÁCLAV JANDERA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2015 |
Adresa: |
11000, 21714347, Praha, Nové Město, Opletalova, 1964, 17 |
|
ing. VÁCLAV JANDERA
|
Neaktivní
od 07.08.2023
|
jednatel |
04.09.2015 |
Adresa: |
11000, 21714347, Praha, Nové Město, Opletalova, 1964, 17, Opletalova 1964/17, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. JAROSLAVA JANDEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21714347, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opletalova, 1964, 17 |
|
JUDr. JAROSLAVA JANDEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
08.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21714347, Praha, Nové Město, Opletalova, 1964, 17, Opletalova 1964/17, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jiří Londin
|
Neaktivní
od 19.06.2008
|
jednatel |
30.04.2004 |
Adresa: |
Praha 5, Hlubočepská, 1113/33E |
|
Ing. Jiří Londin
|
Neaktivní
od 19.06.2008
|
jednatel |
30.04.2004 |
Adresa: |
1113/33E, Praha 5, Hlubočepská, Hlubočepská 1113/33E, Praha 5, Česká republika |
|
Ing. Jiří Londin
|
Neaktivní
od 30.04.2004
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
21841233, Praha 4, Praha 4, Chodov, Bachova, 1569 |
|
JUDr. Jaroslava Janderová
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
21714347, Praha 1, Praha 1, Opletalova, 17 |
|
Ing. Václav Jandera
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
21714347, Praha 1, Praha 1, Opletalova, 17 |
|
Ing. Jiří Londin
|
Neaktivní
od 30.04.2004
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
14900, 21841233, Praha, Chodov, Bachova, 1569, 24, Bachova 1569/24, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. JAROSLAVA JANDEROVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
11000, 21714347, Praha, Nové Město, Opletalova, 1964, 17, Opletalova 1964/17, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ing. VÁCLAV JANDERA
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
11000, 21714347, Praha, Nové Město, Opletalova, 1964, 17, Opletalova 1964/17, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|