ALEXANDR SUNEGA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.04.2019 |
Adresa: |
15000, 22074571, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nádražní, 31, 17 |
|
ALEXANDR SUNEGA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.04.2019 |
Adresa: |
15000, 22074571, Praha, Smíchov, Nádražní, 31, 17, Nádražní 31/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. JAN SOLDÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
15600, 25013815, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Sulova, 1356 |
|
Ing. JAN SOLDÁN
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
15600, 25013815, Praha, Zbraslav, Sulova, 1356, Sulova 1356, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ALEXANDR SUNEGA
|
Neaktivní
od 20.04.2019
|
jednatel |
11.03.2017 |
Adresa: |
11800, 21697230, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Lázeňská, 283, 15 |
|
ALEXANDR SUNEGA
|
Neaktivní
od 20.04.2019
|
jednatel |
11.03.2017 |
Adresa: |
11800, 21697230, Praha, Malá Strana, Lázeňská, 283, 15, Lázeňská 283/15, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Alexandr Sunega
|
Neaktivní
od 11.03.2017
|
jednatel |
12.04.2006 |
Adresa: |
11800, 21697230, Praha 1, Malá Strana, Lázeňská, 283/15 |
|
ALEXANDR SUNEGA
|
Neaktivní
od 11.03.2017
|
jednatel |
12.04.2006 |
Adresa: |
11800, 21697230, Praha, Malá Strana, Lázeňská, 283, 15, Lázeňská 283/15, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Helena Kholová
|
Neaktivní
od 22.10.2004
|
jednatel |
17.04.2000 |
Adresa: |
22693327, Praha 9, Praha 9, kpt.Stránského, 990/14 |
|
Alexandr Sunega
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
jednatel |
17.04.2000 |
Adresa: |
21712646, Praha 1, Praha 1, Washingtonova, 23 |
|
Helena Kholová
|
Neaktivní
od 22.10.2004
|
jednatel |
17.04.2000 |
Adresa: |
19800, 22693327, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 990, 14, Kpt. Stránského 990/14, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Alexandr Sunega
|
Neaktivní
od 12.04.2006
|
jednatel |
17.04.2000 |
Adresa: |
11000, 21712646, Praha, Nové Město, Washingtonova, 1568, 23, Washingtonova 1568/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|