ERKIN DŽOLDOŠEV
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2024 |
Adresa: |
25089, 12686913, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Hlavní, 174, Hlavní 174, 25089 Lázně Toušeň |
|
ANŽELLA DŽOLDOŠEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2024 |
Adresa: |
25089, 12686913, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Hlavní, 174, Hlavní 174, 25089 Lázně Toušeň |
|
Erkin Dzholdoshev
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2007 |
Adresa: |
25089, 12686913, Lázně Toušeň, Hlavní, 174 |
|
Anzhella Dzholdosheva
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2007 |
Adresa: |
25089, 12686913, Lázně Toušeň, Hlavní, 174 |
|
ERKIN IMAMVERDIJEVIČ DŽOLDOŠEV
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
jednatel |
20.09.2023 |
Adresa: |
25089, 12686913, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Hlavní, 174, Hlavní 174, 25089 Lázně Toušeň |
|
ANŽELLA OVIKOVNA DŽOLDOŠEVA
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
jednatel |
20.09.2023 |
Adresa: |
25089, 12686913, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Hlavní, 174, Hlavní 174, 25089 Lázně Toušeň |
|
Seda Belyaeva
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
jednatel |
27.09.2010 |
Adresa: |
25089, 12686913, Lázně Toušeň, Hlavní, 174 |
|
Seda Belyaeva
|
Neaktivní
od 14.11.2014
|
jednatel |
27.09.2010 |
Adresa: |
25089, 12686913, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Hlavní, 174, Hlavní 174, 25089 Lázně Toušeň |
|
Erkin Dzholdoshev
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
jednatel |
22.06.2007 |
Adresa: |
25089, 12686913, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Hlavní, 174, Hlavní 174, 25089 Lázně Toušeň |
|
Anzhella Dzholdosheva
|
Neaktivní
od 20.09.2023
|
jednatel |
22.06.2007 |
Adresa: |
25089, 12686913, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Hlavní, 174, Hlavní 174, 25089 Lázně Toušeň |
|
Anzhella Dzholdosheva
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
25.10.2004 |
Adresa: |
10000, 22625453, Praha 10, Strašnice, Pod Strání, 2167/24 |
|
Anzhella Dzholdosheva
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
25.10.2004 |
Adresa: |
10000, 22625453, Praha, Strašnice, Pod strání, 2167, 24, Pod strání 2167/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Erkin Dzholdoshev
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
10000, 22625453, Praha 10, Praha 10, Strašnice, Pod Strání, 2167/24 |
|
Erkin Dzholdoshev
|
Neaktivní
od 22.06.2007
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
10000, 22625453, Praha, Strašnice, Pod strání, 2167, 24, Pod strání 2167/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Erkin Djoldochev
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
06.11.2002 |
Adresa: |
10000, 22625453, Praha 10, Praha 10, Strašnice, Pod Strání, 2167/24 |
|
Erkin Djoldochev
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
06.11.2002 |
Adresa: |
10000, 22625453, Praha, Strašnice, Pod strání, 2167, 24, Pod strání 2167/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Djoldochev Erkin
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
jednatel |
18.04.2000 |
Adresa: |
22625453, Praha 10, Praha 10, Strašnice, Pod Strání, 2167/24 |
|
Djoldochev Erkin
|
Neaktivní
od 06.11.2002
|
jednatel |
18.04.2000 |
Adresa: |
10000, 22625453, Praha, Strašnice, Pod strání, 2167, 24, Pod strání 2167/24, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|