Mgr. Petr Kraus
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
člen představenstva |
10.11.2004 |
Adresa: |
11000, 21707189, Praha 1, Politických vězňů, 912/10 |
|
Mgr. Petr Kraus
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
člen představenstva |
10.11.2004 |
Adresa: |
11000, 21707189, Praha, Nové Město, Politických vězňů, 912, 10, Politických vězňů 912/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Romana Krausová
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
Člen představenstva |
10.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21707189, Praha 1, Politických vězňů, 912/10 |
|
Romana Krausová
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
Člen představenstva |
10.06.2004 |
Adresa: |
11000, 21707189, Praha, Nové Město, Politických vězňů, 912, 10, Politických vězňů 912/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Miroslav Šafařík
|
Neaktivní
od 10.11.2004
|
Člen představenstva |
19.02.2004 |
Adresa: |
20164891, Pelhřimov, Pacov, Truhlářská, 471 |
|
Martin Janoušek
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
Předseda představenstva |
19.02.2004 |
Adresa: |
21702233, Praha 1, V Jirchářích, 147/3 |
|
Ing. Miroslav Šafařík
|
Neaktivní
od 10.11.2004
|
Člen představenstva |
19.02.2004 |
Adresa: |
39501, 20164891, Pelhřimov, Pacov, Pacov, Truhlářská, 471, Truhlářská 471, 39501 Pacov |
|
MARTIN JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 09.09.2009
|
Předseda představenstva |
19.02.2004 |
Adresa: |
11000, 21702233, Praha, Nové Město, V jirchářích, 147, 3, V jirchářích 147/3, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 19.02.2004
|
předseda |
18.04.2000 |
Adresa: |
14200, 21901953, Praha 4, Praha 4, K Lukám, 646 |
|
Ing. Jiří Budek
|
Neaktivní
od 19.02.2004
|
člen |
18.04.2000 |
Adresa: |
13000, 21767572, Praha 3, Praha 3, Husitská, 50 |
|
Mgr. Petr Řehák
|
Neaktivní
od 19.02.2004
|
člen |
18.04.2000 |
Adresa: |
12000, 21733066, Praha 2, Praha 2, Hálkova, 9 |
|
Ing. Jan Novotný
|
Neaktivní
od 19.02.2004
|
předseda |
18.04.2000 |
Adresa: |
14200, 21901953, Praha, Libuš, K lukám, 646, 16, K lukám 646/16, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Budek
|
Neaktivní
od 19.02.2004
|
člen |
18.04.2000 |
Adresa: |
13000, 21767572, Praha, Žižkov, Husitská, 48, 50, Husitská 48/50, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Petr Řehák
|
Neaktivní
od 19.02.2004
|
člen |
18.04.2000 |
Adresa: |
12000, 21733066, Praha, Nové Město, Hálkova, 1641, 9, Hálkova 1641/9, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|