Mgr. MARTIN HANZL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2019 |
Adresa: |
36001, 75908735, Karlovy Vary, Jenišov, Jenišov, Pampelišková, 327 |
|
Mgr. MARTIN HANZL
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2019 |
Adresa: |
36001, 75908735, Karlovy Vary, Jenišov, Jenišov, Pampelišková, 327, Pampelišková 327, 36001 Jenišov |
|
Mgr. MARTIN HANZL
|
Neaktivní
od 02.05.2019
|
jednatel |
22.11.2015 |
Adresa: |
36001, 26220512, Karlovy Vary, Jenišov, Jenišov, Zvonečková, 200 |
|
Mgr. MARTIN HANZL
|
Neaktivní
od 02.05.2019
|
jednatel |
22.11.2015 |
Adresa: |
36001, 26220512, Karlovy Vary, Jenišov, Jenišov, Zvonečková, 200, Zvonečková 200, 36001 Jenišov |
|
Mgr. Martin Hanzl
|
Neaktivní
od 22.11.2015
|
jednatel |
22.12.2006 |
Adresa: |
36211, 26220512, Jenišov, Zvonečková, 200 |
|
Mgr. MARTIN HANZL
|
Neaktivní
od 22.11.2015
|
jednatel |
22.12.2006 |
Adresa: |
36001, 26220512, Karlovy Vary, Jenišov, Jenišov, Zvonečková, 200, Zvonečková 200, 36001 Jenišov |
|
Petr Dostál
|
Neaktivní
od 22.12.2006
|
jednatel |
10.04.2006 |
Adresa: |
15200, 26213702, Praha 5, Praha 5, Hlubočepy, Kováříkova, 1145/3 |
|
Petr Dostál
|
Neaktivní
od 22.12.2006
|
jednatel |
10.04.2006 |
Adresa: |
15200, 26213702, Praha, Hlubočepy, Kováříkova, 1145, 3, Kováříkova 1145/3, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
JUDr. Miroslav Sklenařík
|
Neaktivní
od 22.12.2006
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
18000, 22377549, Praha 8, Libeň, Novákových, 380/18 |
|
JUDr. Miroslav Sklenařík
|
Neaktivní
od 22.12.2006
|
jednatel |
13.12.2005 |
Adresa: |
18000, 22377549, Praha, Libeň, Novákových, 380, 18, Novákových 380/18, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Petr Dostál
|
Neaktivní
od 10.04.2006
|
jednatel |
20.04.2000 |
Adresa: |
22708880, Praha 5, Praha 5, V Remízku, 937/13 |
|
Petr Dostál
|
Neaktivní
od 10.04.2006
|
jednatel |
20.04.2000 |
Adresa: |
15200, 22708880, Praha, Hlubočepy, V remízku, 937, 13, V remízku 937/13, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|