ANTONÍN HOLZKNECHT
|
Neaktivní
od 27.11.2018
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3 |
|
ANTONÍN HOLZKNECHT
|
Neaktivní
od 27.11.2018
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
39701, 5521980, Písek, Písek, Vnitřní Město, Velké náměstí, 114, 3, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek |
|
KLÁRA ŽABOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22723978, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Smikova, 835, 4 |
|
KLÁRA ŽABOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22723978, Praha, Černý Most, Smikova, 835, 4, Smikova 835/4, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Klára Žabová
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
jednatel |
25.08.2004 |
Adresa: |
19800, 22723978, Praha 9, Černý Most, Smikova, 835 |
|
KLÁRA ŽABOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
jednatel |
25.08.2004 |
Adresa: |
19800, 22723978, Praha, Černý Most, Smikova, 835, 4, Smikova 835/4, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Václav Žaba
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Jednatel |
27.04.2000 |
Adresa: |
22370641, Praha 8, Praha 8, Tanvaldská, 1336 |
|
Václav Žaba
|
Neaktivní
od 25.08.2004
|
Jednatel |
27.04.2000 |
Adresa: |
18200, 22370641, Praha, Kobylisy, Tanvaldská, 1336, 7, Tanvaldská 1336/7, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|