LUBOŠ KUNA
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
jednatel |
30.04.2013 |
Adresa: |
15200, 22004661, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Dreyerova, 628, 7 |
|
LUBOŠ KUNA
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
jednatel |
30.04.2013 |
Adresa: |
15200, 22004661, Praha, Hlubočepy, Dreyerova, 628, 7, Dreyerova 628/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. Tomáš Dohnal
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
77900, 23320214, Olomouc, Horní náměstí, 205/12 |
|
Mgr. TOMÁŠ DOHNAL
|
Neaktivní
od 30.04.2013
|
jednatel |
29.01.2007 |
Adresa: |
77900, 23320214, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 205, 12, Horní náměstí 205/12, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Tomáš Kramerius
|
Neaktivní
od 29.01.2007
|
jednatel |
12.09.2005 |
Adresa: |
77200, 23320214, Olomouc, Horní náměstí, 205/12 |
|
Mgr. Tomáš Kramerius
|
Neaktivní
od 29.01.2007
|
jednatel |
12.09.2005 |
Adresa: |
77900, 23320214, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 205, 12, Horní náměstí 205/12, 77900 Olomouc |
|
Kamila Burdová
|
Neaktivní
od 12.09.2005
|
jednatel |
12.12.2001 |
Adresa: |
21821933, Praha 4, Praha 4, Schulhoffova, 857 |
|
Kamila Burdová
|
Neaktivní
od 12.09.2005
|
jednatel |
12.12.2001 |
Adresa: |
14900, 21821933, Praha, Háje, Schulhoffova, 857, 8, Schulhoffova 857/8, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Marcela Dvořanová
|
Neaktivní
od 12.12.2001
|
jednatel |
28.04.2000 |
Adresa: |
21716919, Praha 1, Praha 1, Náprstkova, 9 |
|
Miroslav Kovářík
|
Neaktivní
od 12.09.2005
|
jednatel |
28.04.2000 |
Adresa: |
22664149, Praha 10, Praha 10, Petrohradská, 809 |
|
Marcela Dvořanová
|
Neaktivní
od 12.12.2001
|
jednatel |
28.04.2000 |
Adresa: |
11000, 21716919, Praha, Staré Město, Náprstkova, 215, 9, Náprstkova 215/9, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Miroslav Kovářík
|
Neaktivní
od 12.09.2005
|
jednatel |
28.04.2000 |
Adresa: |
10100, 22664149, Praha, Vršovice, Petrohradská, 809, 19, Petrohradská 809/19, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|