MILOSLAV KOLBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
26705, 15480780, Beroun, Nižbor, Žloukovice, 37 |
|
MILOSLAV KOLBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
26705, 15480780, Beroun, Nižbor, Žloukovice, 37, Žloukovice 37, 26705 Nižbor |
|
Miloslav Kolbek
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
jednatel |
02.11.2009 |
Adresa: |
26705, Nižbor, Žloukovice, 37 |
|
MILOSLAV KOLBEK
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
jednatel |
02.11.2009 |
Adresa: |
26705, 15480780, Beroun, Nižbor, Žloukovice, 37, Žloukovice 37, 26705 Nižbor |
|
Maksim Ivanou
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
jednatel |
24.11.2008 |
Adresa: |
14200, 21853789, Praha 4, Kamýk, U Kamýku, 870/2 |
|
Maksim Ivanou
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
jednatel |
24.11.2008 |
Adresa: |
14200, 21853789, Praha, Kamýk, U Kamýku, 870, 2, U Kamýku 870/2, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Zelenka
|
Neaktivní
od 24.11.2008
|
jednatel |
23.05.2006 |
Adresa: |
18000, 22327398, Praha 8, Čimice, Ke Hřišti, 146/11 |
|
Mikhail Gasin
|
Neaktivní
od 19.03.2009
|
jednatel |
23.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21733481, Praha 2, Lublaňská, 1721/45 |
|
Martin Zelenka
|
Neaktivní
od 24.11.2008
|
jednatel |
23.05.2006 |
Adresa: |
18100, 22327398, Praha, Čimice, Ke hřišti, 146, 11, Ke hřišti 146/11, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Mikhail Gasin
|
Neaktivní
od 19.03.2009
|
jednatel |
23.05.2006 |
Adresa: |
12000, 21733481, Praha, Nové Město, Lublaňská, 1721, 45, Lublaňská 1721/45, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Mikhail Gasin
|
Neaktivní
od 23.05.2006
|
jednatel |
13.05.2005 |
Adresa: |
19800, Praha 9, Černý Most, Bryksova, 761/216 |
|
Sergei Nemzov
|
Neaktivní
od 23.05.2006
|
jednatel |
13.05.2005 |
Adresa: |
19800, 22484566, Praha 9, Kyje, Jamská, 462 |
|
Maksim Ivanou
|
Neaktivní
od 24.11.2008
|
jednatel |
13.05.2005 |
Adresa: |
14200, 21868093, Praha 4, Krč, Vídeňská, 1083 |
|
Mikhail Gasin
|
Neaktivní
od 23.05.2006
|
jednatel |
13.05.2005 |
Adresa: |
761/216, Praha 9, Černý Most, Bryksova, 19800, Bryksova 761/216, 19800 Praha 9 - Černý Most, Česká republika |
|
Sergei Nemzov
|
Neaktivní
od 23.05.2006
|
jednatel |
13.05.2005 |
Adresa: |
462, Praha 9, Kyje, Jamská, 19800, Jamská 462, 19800 Praha 9 - Kyje, Česká republika |
|
Maksim Ivanou
|
Neaktivní
od 24.11.2008
|
jednatel |
13.05.2005 |
Adresa: |
14200, 21868093, Praha, Krč, Vídeňská, 1083, Vídeňská 1083, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mikhail Gasin
|
Neaktivní
od 23.05.2006
|
jednatel |
13.05.2005 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha, Černý Most, Bryksova, 761, 42, Bryksova 761/42, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Sergei Nemzov
|
Neaktivní
od 23.05.2006
|
jednatel |
13.05.2005 |
Adresa: |
19800, 22484566, Praha, Kyje, Jamská, 462, Jamská 462, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Mikhail Gasin
|
Neaktivní
od 13.05.2005
|
Jednatel |
12.01.2005 |
Adresa: |
Moskva, Zelenograd 902/111 |
|
Maksim Ivanou
|
Neaktivní
od 13.05.2005
|
jednatel |
12.01.2005 |
Adresa: |
Kiževatova 76/234, 220024 Minsk |
|
Mikhail Gassine
|
Neaktivní
od 12.01.2005
|
Jednatel |
23.04.2003 |
Adresa: |
Moskva, Zelenograd 902/111 |
|
Maksim Ivanou
|
Neaktivní
od 12.01.2005
|
jednatel |
01.04.2003 |
Adresa: |
Kiževatova 76/234, 220024 Minsk |
|
Robert Junek
|
Neaktivní
od 23.04.2003
|
Jednatel |
12.05.2000 |
Adresa: |
13000, 21779619, Praha 3, Praha 3, Kubelíkova, 42 |
|
Robert Junek
|
Neaktivní
od 23.04.2003
|
Jednatel |
12.05.2000 |
Adresa: |
13000, 21779619, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1224, 42, Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|