MIKULÁŠ VONDRÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2019 |
Adresa: |
10100, 22662502, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 687, 48 |
|
MIKULÁŠ VONDRÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2019 |
Adresa: |
10100, 22662502, Praha, Vršovice, Ruská, 687, 48, Ruská 687/48, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. JAROMÍR VONDRÁK
|
Neaktivní
od 05.08.2019
|
Jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
10100, 22662502, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 687, 48 |
|
ing. Jaromír Vondrák
|
Neaktivní
od 05.08.2019
|
Jednatel |
30.07.2015 |
Adresa: |
10100, 22662502, Praha, Vršovice, Ruská, 687, 48, Ruská 687/48, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Jaromír Vondrák
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
Jednatel |
31.12.2002 |
Adresa: |
22662502, Praha 10, Praha 10, Ruská, 48 |
|
ing. Jaromír Vondrák
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
Jednatel |
31.12.2002 |
Adresa: |
10100, 22662502, Praha, Vršovice, Ruská, 687, 48, Ruská 687/48, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Miroslav Horňák
|
Neaktivní
od 31.12.2002
|
jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
4723414, Uherské Hradiště, Bánov, 643 |
|
Miroslav Horňák
|
Neaktivní
od 31.12.2002
|
jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
68754, 4723414, Uherské Hradiště, Bánov, Bánov, 643, č.p. 643, 68754 Bánov |
|