JIŘINA VOMELOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.10.2020 |
Adresa: |
10000, 22622250, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Oravská, 1897, 6 |
|
JIŘINA VOMELOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
29.10.2020 |
Adresa: |
10000, 22622250, Praha, Strašnice, Oravská, 1897, 6, Oravská 1897/6, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2020
|
člen představenstva |
12.02.2018 |
Adresa: |
25242, 72368331, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 387 |
|
Ing. KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2020
|
člen představenstva |
12.02.2018 |
Adresa: |
25242, 72368331, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 387, Labutí 387, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
Ing. KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2018
|
člen představenstva |
05.12.2015 |
Adresa: |
25242, 72368331, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 387 |
|
Ing. KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2018
|
člen představenstva |
05.12.2015 |
Adresa: |
25242, 72368331, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Labutí, 387, Labutí 387, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
Ing. KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
člen představenstva |
15.10.2013 |
Adresa: |
19016, 22532013, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629 |
|
Ing. KATEŘINA RAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
člen představenstva |
15.10.2013 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Bc. Kateřina Vomelová
|
Neaktivní
od 16.01.2012
|
člen představenstva |
16.01.2012 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha 9, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629 |
|
Ing. Kateřina Vomelová
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
člen představenstva |
16.01.2012 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha 9, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629 |
|
Bc. Kateřina Vomelová
|
Neaktivní
od 16.01.2012
|
člen představenstva |
16.01.2012 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Kateřina Vomelová
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
člen představenstva |
16.01.2012 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Bc. Kateřina Vomelová
|
Neaktivní
od 16.01.2012
|
člen představenstva |
26.02.2009 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha 9, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629 |
|
Bc. Kateřina Vomelová
|
Neaktivní
od 16.01.2012
|
člen představenstva |
26.02.2009 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Kateřina Vomelová
|
Neaktivní
od 26.02.2009
|
člen představenstva |
08.12.2005 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha 9, Živonínská, 1629 |
|
Kateřina Vomelová
|
Neaktivní
od 26.02.2009
|
člen představenstva |
08.12.2005 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Václav Brychta
|
Neaktivní
od 08.12.2005
|
člen představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
25162, Mukařov, Srbín, 25 |
|
Václav Brychta
|
Neaktivní
od 08.12.2005
|
člen představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
25162, 14560151, Praha-východ, Mukařov, Mukařov, Charitní, 25, Charitní 25, 25162 Mukařov |
|
Václav Brychta
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
předseda |
10.09.2003 |
Adresa: |
25162, Mukařov, Srbín, 25 |
|
Václav Brychta
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
předseda |
10.09.2003 |
Adresa: |
25162, 14584689, Praha-východ, Mukařov, Srbín, Pražská, 25, Pražská 25, Srbín, 25162 Mukařov |
|
JUDr. Jaroslav Horáček
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
Místopředseda představenstva |
08.11.2002 |
Adresa: |
19300, 22449931, Praha 9, Praha 9, Mezilesí, 2067/38 |
|
JUDr. Jaroslav Horáček
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
Místopředseda představenstva |
08.11.2002 |
Adresa: |
19300, 22449931, Praha, Horní Počernice, Mezilesí, 2067, 38, Mezilesí 2067/38, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
JUDr. Jaroslav Horáček
|
Neaktivní
od 08.11.2002
|
člen představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
19300, 22449931, Praha 9, Praha 9, Mezilesí, 2067/38 |
|
Ing. Miroslav Budínský
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
člen představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
27054, 25842790, Rakovník, Řevničov, Řevničov, 524 |
|
JUDr. Jaroslav Horáček
|
Neaktivní
od 08.11.2002
|
člen představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
19300, 22449931, Praha, Horní Počernice, Mezilesí, 2067, 38, Mezilesí 2067/38, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Miroslav Budínský
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
člen představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
27054, 25842790, Rakovník, Řevničov, Řevničov, Pod Džbánem, 524, Pod Džbánem 524, 27054 Řevničov |
|
Jan Marchal
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
místopředseda |
29.05.2000 |
Adresa: |
14000, 21809666, Praha 4, Praha 4, Údolní, 1273 |
|
Miroslav Budínský
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
člen |
29.05.2000 |
Adresa: |
1485571, Kladno, Tuchlovice, Za starou poštou, 624 |
|
Ing. Milan Vomela
|
Neaktivní
od 10.09.2003
|
předseda |
29.05.2000 |
Adresa: |
22532013, Praha 9, Praha 9, Živonínská, 1629 |
|
Jan Marchal
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
místopředseda |
29.05.2000 |
Adresa: |
14200, 21809666, Praha, Braník, Údolní, 1273, 98, Údolní 1273/98, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Miroslav Budínský
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
člen |
29.05.2000 |
Adresa: |
27302, 1485571, Kladno, Tuchlovice, Tuchlovice, Za Starou poštou, 624, Za Starou poštou 624, 27302 Tuchlovice |
|
Ing. Milan Vomela
|
Neaktivní
od 10.09.2003
|
předseda |
29.05.2000 |
Adresa: |
19016, 22532013, Praha, Újezd nad Lesy, Živonínská, 1629, Živonínská 1629, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|