RADMILA HORSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2021 |
Adresa: |
13000, 21777560, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Ježkova, 1044, 3 |
|
RADMILA HORSÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2021 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha, Žižkov, Ježkova, 1044, 3, Ježkova 1044/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. TEREZA WEISOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
10000, 27800768, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nedvězská, 3336, 2 |
|
Mgr. TEREZA WEISOVÁ
|
Neaktivní
od 03.04.2024
|
jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
10000, 27800768, Praha, Strašnice, Nedvězská, 3336, 2, Nedvězská 3336/2, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. Tereza Weisová
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha 3, Žižkov, Ježkova, 1044/3 |
|
Radmila Horsáková
|
Neaktivní
od 10.10.2021
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha 3, Praha 3, Žižkov, Ježkova, 1044/3 |
|
Mgr. Tereza Weisová
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha, Žižkov, Ježkova, 1044, 3, Ježkova 1044/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RADMILA HORSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2021
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha, Žižkov, Ježkova, 1044, 3, Ježkova 1044/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Radmila Horsáková
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
26.05.2000 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha 3, Praha 3, Ježkova, 3 |
|
RNDr. Ivan Horsák
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
26.05.2000 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha 3, Praha 3, Ježkova, 3 |
|
RADMILA HORSÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
26.05.2000 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha, Žižkov, Ježkova, 1044, 3, Ježkova 1044/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RNDr. Ivan Horsák
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
26.05.2000 |
Adresa: |
13000, 21777560, Praha, Žižkov, Ježkova, 1044, 3, Ježkova 1044/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|