DAVID PROPPER
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
16500, 22273573, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Vysokoškolská, 524, 1 |
|
DAVID PROPPER
|
Aktivní
|
jednatel |
19.11.2012 |
Adresa: |
16500, 22273573, Praha, Suchdol, Vysokoškolská, 524, 1, Vysokoškolská 524/1, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
David Propper
|
Neaktivní
od 19.11.2012
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
16000, 26141833, Praha 6, Řepy, Čistovická, 1700/62 |
|
David Propper
|
Neaktivní
od 19.11.2012
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
16300, 26141833, Praha, Řepy, Čistovická, 1700, 62, Čistovická 1700/62, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
David Propper
|
Neaktivní
od 21.09.2005
|
jednatel |
24.08.2005 |
Adresa: |
15500, 22724818, Praha 5, Stodůlky, Přecechtělova, 2498/32 |
|
David Propper
|
Neaktivní
od 21.09.2005
|
jednatel |
24.08.2005 |
Adresa: |
15500, 22724818, Praha, Stodůlky, Přecechtělova, 2498, 32, Přecechtělova 2498/32, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ing. Jiří Propper
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
jednatel |
31.05.2000 |
Adresa: |
21835853, Praha 4, Praha 4, Zakouřilova, 906/124 |
|
ing. Jiří Propper
|
Neaktivní
od 24.08.2005
|
jednatel |
31.05.2000 |
Adresa: |
14900, 21835853, Praha, Chodov, Zakouřilova, 124, Zakouřilova 906/124, Chodov, 14900 Praha 4 |
|