MICHAL TOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2024 |
Adresa: |
27062, 86346652, Rakovník, Rynholec, Rynholec, V Brance, 484, V Brance 484, 27062 Rynholec |
|
MICHAL TOUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2023 |
Adresa: |
43981, 9151362, Louny, Kryry, Kryry, Jarní zahrada, 572 |
|
MICHAL TOUŠEK
|
Neaktivní
od 02.08.2024
|
jednatel |
28.02.2023 |
Adresa: |
43981, 9151362, Louny, Kryry, Kryry, Jarní zahrada, 572, Jarní zahrada 572, 43981 Kryry |
|
JAKUB MOUCA
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
jednatel |
06.03.2021 |
Adresa: |
16300, 26655632, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Zrzavého, 1705, 4 |
|
Jakub Mouca
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
jednatel |
06.03.2021 |
Adresa: |
16300, 26655632, Praha, Řepy, Zrzavého, 1705, 4, Zrzavého 1705/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jakub Mouca
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
jednatel |
07.09.2009 |
Adresa: |
16300, Praha 6, Řepy, Zrzavého, 1705/4 |
|
Jakub Mouca
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
jednatel |
07.09.2009 |
Adresa: |
16300, 26655616, Praha, Řepy, Zrzavého, 1705, 2, Zrzavého 1705/2, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jakub Mouca
|
Neaktivní
od 07.09.2009
|
jednatel |
13.04.2002 |
Adresa: |
Praha 5 - Smíchov, Radlická, 112/22 |
|
Jakub Mouca
|
Neaktivní
od 07.09.2009
|
jednatel |
13.04.2002 |
Adresa: |
15000, 22075691, Praha, Smíchov, Radlická, 112, 22, Radlická 112/22, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jan Kalaš
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
jednatel |
07.06.2000 |
Adresa: |
Praha 2-Vinohrady, Chopinova, 8 |
|
Jan Kalaš
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
jednatel |
07.06.2000 |
Adresa: |
15521, 22109471, Praha, Sobín, Hostivická, 8, 10, Hostivická 8/10, Sobín, 15521 Praha 5 |
|