Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | Cholniz s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 26182033 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21700885, Praha, Nové Město, Jungmannova, 18, 5, Jungmannova 18/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 09.06.2000 |
Datum ukončení: | 11.03.2019 |
Předmět podnikání: |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytovánízákladních služeb spojených s pronájmem dle § 4 živnostenskéhozákona.
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem dle § 4 živnostenského zákona.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
QURONBOY MATNIYAZOV | Neaktivní od 11.03.2019 | 09.11.2017 | |
|
|||
Olga Kholmogorova | Neaktivní od 11.03.2019 | 09.06.2000 | |
|
|||
Tatiana Kholmogorova | Neaktivní od 11.03.2019 | 09.06.2000 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
QURONBOY MATNIYAZOV | Neaktivní od 11.03.2019 | jednatel | 09.11.2017 |
|
|||
QURONBOY MATNIYAZOV | Neaktivní od 11.03.2019 | jednatel | 09.11.2017 |
|
|||
Quronboy Matniyazov | Neaktivní od 09.11.2017 | jednatel | 21.12.2012 |
|
|||
Quronboy Matniyazov | Neaktivní od 21.12.2012 | jednatel | 26.07.2006 |
|
|||
Ioulia Kotova | Neaktivní od 03.08.2006 | jednatel | 16.06.2004 |
|
|||
Boris Liapine | Neaktivní od 14.08.2001 | jednatel | 09.06.2000 |
|
|||
Boris Liapine | Neaktivní od 14.08.2001 | jednatel | 09.06.2000 |
|
Registrační číslo Cholniz s.r.o. v likvidaci je 26182033.
Registrační adresa Cholniz s.r.o. v likvidaci je 11000, 21700885, Praha, Nové Město, Jungmannova, 18, 5, Jungmannova 18/5, Nové Město, 11000 Praha 1.
Cholniz s.r.o. v likvidaci byla založena 09.06.2000.