Claudio Leo-Personnettaz
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2008 |
Adresa: |
21719071, Praha 1, Staré město, 28.října, 373/7 |
|
Claudio Leo-Personnettaz
|
Aktivní
|
jednatel |
09.10.2008 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Eva Nagajová
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
22.04.2005 |
Adresa: |
22321802, Praha 8, Bohnice, Dolákova, 553/16 |
|
Eva Nagajová
|
Neaktivní
od 09.10.2008
|
jednatel |
22.04.2005 |
Adresa: |
18100, 22321802, Praha, Bohnice, Dolákova, 553, 16, Dolákova 553/16, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Eva Miřejovská
|
Neaktivní
od 22.04.2005
|
jednatel |
07.04.2003 |
Adresa: |
1, Pardubice - Bílé předměstí, U Zámečku, 1665 |
|
Eva Miřejovská
|
Neaktivní
od 22.04.2005
|
jednatel |
07.04.2003 |
Adresa: |
53003, 7798784, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, U Zámečku, 1665, U Zámečku 1665, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Eva Miřejovská
|
Neaktivní
od 07.04.2003
|
jednatel |
20.04.2002 |
Adresa: |
53000, 7710291, Pardubice, Pardubice, Lexova, 2162 |
|
Eva Miřejovská
|
Neaktivní
od 07.04.2003
|
jednatel |
20.04.2002 |
Adresa: |
53002, 7710291, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Lexova, 2162, Lexova 2162, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Jiří Bára
|
Neaktivní
od 20.04.2002
|
jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
3, Praha 2, Praha 2, Lipová, 14 |
|
Jiří Bára
|
Neaktivní
od 20.04.2002
|
jednatel |
13.06.2000 |
Adresa: |
15521, 22109528, Praha, Sobín, Blatnická, 14, 3, Blatnická 14/3, Sobín, 15521 Praha 2 |
|