ALEXANDR HYBEL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2020 |
Adresa: |
50601, 17532744, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Železničářská, 1069 |
|
ALEXANDR HYBEL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.11.2020 |
Adresa: |
50601, 17532744, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Železničářská, 1069, Železničářská 1069, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Ing. ANTONÍN KORÁB
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
50601, 17469422, Nemyčeves, Nemyčeves, 96 |
|
Ing. ANTONÍN KORÁB
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
50601, 17469422, Jičín, Nemyčeves, Nemyčeves, 96, č.p. 96, 50601 Nemyčeves |
|
Ing. Antonín Koráb
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
02.02.2007 |
Adresa: |
50601, 26188724, Jičín, Butovská, 595 |
|
Ing. Antonín Koráb
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
jednatel |
02.02.2007 |
Adresa: |
50601, 26188724, Jičín, Jičín, Nové Město, Butovská, 595, Butovská 595, Nové Město, 50601 Jičín |
|
Martina Bucková
|
Neaktivní
od 29.01.2001
|
jednatel |
20.06.2000 |
Adresa: |
50601, Jičín 1, Vitíněves, 112 |
|
Ing. Antonín Koráb
|
Neaktivní
od 02.02.2007
|
jednatel |
20.06.2000 |
Adresa: |
50732, 1771485, Jičín, Kopidlno, Jičínská, 51 |
|
Martina Bucková
|
Neaktivní
od 29.01.2001
|
jednatel |
20.06.2000 |
Adresa: |
112, Jičín 1, Vitíněves, 50601, 50601 Jičín 1 - Vitíněves 112, Česká republika |
|
Ing. Antonín Koráb
|
Neaktivní
od 02.02.2007
|
jednatel |
20.06.2000 |
Adresa: |
50732, 1771485, Jičín, Kopidlno, Kopidlno, Jičínská, 51, Jičínská 51, 50732 Kopidlno |
|