JOHANNES ANTONIUS DALESSI
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
18400, 26286742, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Spořická, 1022, 2 |
|
JOHANNES ANTONIUS DALESSI
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.06.2021 |
Adresa: |
18400, 26286742, Praha, Dolní Chabry, Spořická, 1022, 2, Spořická 1022/2, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
JOHANNES ANTONIUS DALESSI
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
Jednatel |
06.08.2016 |
Adresa: |
11000, 21719233, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Provaznická, 386, 1 |
|
JOHANNES ANTONIUS DALESSI
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
Jednatel |
06.08.2016 |
Adresa: |
11000, 21719233, Praha, Staré Město, Provaznická, 386, 1, Provaznická 386/1, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Franciscus Albertus Achten
|
Neaktivní
od 06.08.2016
|
jednatel |
14.10.2005 |
Adresa: |
19014, 22471669, Praha 9, Klánovice, Jeníkovická, 383 |
|
Franciscus Albertus Achten
|
Neaktivní
od 06.08.2016
|
jednatel |
14.10.2005 |
Adresa: |
19014, 22471669, Praha, Klánovice, Jeníkovická, 383, Jeníkovická 383/4, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. Rudolf Šimeček
|
Neaktivní
od 29.01.2003
|
jednatel |
27.06.2000 |
Adresa: |
1226096, Nymburk, Nymburk, Purkyňova, 1460 |
|
Ing. RUDOLF ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 29.01.2003
|
jednatel |
27.06.2000 |
Adresa: |
28802, 1226096, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Purkyňova, 1460, 81, Purkyňova 1460/81, 28802 Nymburk |
|