GUIFANG YE
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
25242, 28017285, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Jabloňová, 1182 |
|
Guifang Ye
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
25242, 28017285, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Jabloňová, 1182, Jabloňová 1182, 25242 Jesenice |
|
Lingguang Chen
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
14.10.2010 |
Adresa: |
25242, 28017285, Jesenice, Jabloňová, 1182 |
|
Lingguang Chen
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
14.10.2010 |
Adresa: |
25242, 28017285, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Jabloňová, 1182, Jabloňová 1182, 25242 Jesenice |
|
Chen Ling Guang
|
Neaktivní
od 14.10.2010
|
jednatel |
30.09.2004 |
Adresa: |
29001, Poděbrady, Havlíčkova, 56/II |
|
Chen Ling Guang
|
Neaktivní
od 14.10.2010
|
jednatel |
30.09.2004 |
Adresa: |
29001, 18315658, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Havlíčkova, 56, 2, Havlíčkova 56/2, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Chen Ling Guang,nar.5.10.1971
|
Neaktivní
od 30.09.2004
|
jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
21900396, Praha 4, Praha 4, K lesu, 428/5 |
|
Chen Ling Guang,nar.5.10.1971
|
Neaktivní
od 30.09.2004
|
jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
14200, 21900396, Praha, Libuš, K lesu, 428, 5, K lesu 428/5, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Chen Ling Guang,nar.5.10.1971
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
jednatel |
28.06.2000 |
Adresa: |
22562508, Praha 10, Praha 10, Kaznějovská, 265 |
|
Chen Ling Guang,nar.5.10.1971
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
jednatel |
28.06.2000 |
Adresa: |
10900, 22562508, Praha, Horní Měcholupy, Kaznějovská, 265, Kaznějovská 265, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|