MARINEL MARIAN CIUCI
|
Neaktivní
od 25.10.2021
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
Temešvár, jud. Timis, Strada Alexandru Odobescu nr. 55, ap. 18 |
|
MARINEL MARIAN CIUCI
|
Neaktivní
od 25.10.2021
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
Temešvár, jud. Timis, Strada Alexandru Odobescu nr. 55, ap. 18, Strada Alexandru Odobescu nr. 55, ap. 18, Temešvár, jud. Timis, Rumunsko |
|
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
40007, 17892619, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Janáčkova, 300, 5 |
|
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
40007, 17892619, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Janáčkova, 300, 5, Janáčkova 300/5, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
TOMÁŠ BÁČA
|
Neaktivní
od 05.10.2017
|
jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
11000, 21693064, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Široká, 25, 6 |
|
Tomáš Báča
|
Neaktivní
od 05.10.2017
|
jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
11000, 21693064, Praha, Josefov, Široká, 25, 6, Široká 25/6, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Tomáš Báča
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
24.07.2000 |
Adresa: |
21693064, Praha 1, Praha 1, Široká, 25/6 |
|
Tomáš Báča
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
24.07.2000 |
Adresa: |
11000, 21693064, Praha, Josefov, Široká, 25, 6, Široká 25/6, Josefov, 11000 Praha 1 |
|