VIKTORIJA MALYŠEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2022 |
Adresa: |
28915, 73469084, Nymburk, Kounice, Kounice, 509 |
|
VIKTORIJA MALYŠEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2022 |
Adresa: |
28915, 73469084, Nymburk, Kounice, Kounice, 509, č.p. 509, 28915 Kounice |
|
Victoria Maliseva
|
Neaktivní
od 22.07.2022
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
Tiraspol, Gogolea 4a-77 |
|
Vaeceslav Ursul
|
Neaktivní
od 11.02.2010
|
Jednatel |
24.06.2003 |
Adresa: |
19800, Praha 9, Černý Most II, Breitcetlova, 879/7 |
|
Vaeceslav Ursul
|
Neaktivní
od 11.02.2010
|
Jednatel |
24.06.2003 |
Adresa: |
19800, 22716581, Praha, Černý Most, Breitcetlova, 879, 7, Breitcetlova 879/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Vaeceslav Ursul
|
Neaktivní
od 24.06.2003
|
jednatel |
09.04.2002 |
Adresa: |
15000, 22123172, Praha 5, Praha 5, Modrá, 1977/2 |
|
Vaeceslav Ursul
|
Neaktivní
od 24.06.2003
|
jednatel |
09.04.2002 |
Adresa: |
15500, 22123172, Praha, Stodůlky, Modrá, 1977, 2, Modrá 1977/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ALEXANDR SMIRNOV
|
Neaktivní
od 09.04.2002
|
jednatel |
14.08.2000 |
Adresa: |
27201, 1394223, Kladno, Kladno, Václava Rabase, 850 |
|
ALEXANDR SMIRNOV
|
Neaktivní
od 09.04.2002
|
jednatel |
14.08.2000 |
Adresa: |
27201, 1394223, Kladno, Kladno, Kladno, Václava Rabase, 850, Václava Rabase 850, 27201 Kladno |
|