IVETA CHVÁLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2018 |
Adresa: |
10300, 26748355, Hlavní město Praha, Praha, Lipany, Za statky, 62 |
|
EDO JACOBUS GERARDUS WIJKHUIZEN
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2018 |
Adresa: |
Hengelo, Bonairestraat 20 |
|
IVETA CHVÁLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2018 |
Adresa: |
10300, 26748355, Praha, Lipany, Za statky, 62, Za statky 62, Lipany, 10300 Praha 10 |
|
EDO JACOBUS GERARDUS WIJKHUIZEN
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2018 |
Adresa: |
Hengelo, Bonairestraat 20, Bonairestraat 20, Hengelo, Nizozemsko |
|
Bc. Martin Vajdl
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
jednatel |
24.05.2011 |
Adresa: |
47001, 23461390, Česká Lípa, Mánesova, 182 |
|
Ing. Andrea Hepnerová
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
jednatel |
24.05.2011 |
Adresa: |
16000, 22197346, Praha 6, Kadeřávkovská, 1077, 3 |
|
Bc. Martin Vajdl
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
jednatel |
24.05.2011 |
Adresa: |
47001, 23461390, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Mánesova, 182, Mánesova 182, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. ANDREA HEPNEROVÁ
|
Neaktivní
od 05.04.2018
|
jednatel |
24.05.2011 |
Adresa: |
16000, 22197346, Praha, Dejvice, Kadeřávkovská, 1077, 3, Kadeřávkovská 1077/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Bernhard Ehret
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
jednatel |
08.08.2007 |
Adresa: |
68623, Heuettenfeld, Viernheimer Strasse, 33a |
|
Bernhard Ehret
|
Neaktivní
od 24.05.2011
|
jednatel |
08.08.2007 |
Adresa: |
33a, Heuettenfeld, Viernheimer Strasse, 68623, Viernheimer Strasse 33a, 68623 Heuettenfeld, Německo |
|
Walter Feiler
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
jednatel |
29.09.2006 |
Adresa: |
D-68789 St. Leon Rot, Gladiolenweg, 2c |
|
Walter Feiler
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
jednatel |
29.09.2006 |
Adresa: |
2c, D-68789 St. Leon Rot, Gladiolenweg, Gladiolenweg 2c, D-68789 St. Leon Rot, Německo |
|
Eva Megová
|
Neaktivní
od 29.09.2006
|
jednatel |
17.01.2005 |
Adresa: |
81101, Bratislava, Gorkého, 6 |
|
Eva Megová
|
Neaktivní
od 29.09.2006
|
jednatel |
17.01.2005 |
Adresa: |
6, Bratislava, Gorkého, 81101, Gorkého 6, 81101 Bratislava, Slovensko |
|
Wolfgang Petzold
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
jednatel |
24.09.2004 |
Adresa: |
11000, 22741437, Praha 1, Ovocný trh, 1096/8 |
|
Wolfgang Petzold
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
jednatel |
24.09.2004 |
Adresa: |
11000, 22741437, Praha, Staré Město, Ovocný trh, 1096, 8, Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Marek Rotrekl
|
Neaktivní
od 24.09.2004
|
jednatel |
08.10.2003 |
Adresa: |
78701, 14270510, Šumperk, Šumperk, Mánesova, 5 |
|
Mgr. Marek Rotrekl
|
Neaktivní
od 24.09.2004
|
jednatel |
08.10.2003 |
Adresa: |
78701, 14270510, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Mánesova, 1304, 5, Mánesova 1304/5, 78701 Šumperk |
|
Ing. Josef Mašek
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
jednatel |
16.08.2000 |
Adresa: |
5571855, Písek, Milevsko, kpt. Jaroše, 1175 |
|
Ing. Josef Mašek
|
Neaktivní
od 08.10.2003
|
jednatel |
16.08.2000 |
Adresa: |
39901, 5571855, Písek, Milevsko, Milevsko, Kpt. Jaroše, 1175, Kpt. Jaroše 1175, 39901 Milevsko |
|