PETR CÁBA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2021 |
Adresa: |
28921, 18237428, Nymburk, Kostomlaty nad Labem, Kostomlaty nad Labem, Spojovací, 388 |
|
PETR CÁBA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2021 |
Adresa: |
28921, 18237428, Nymburk, Kostomlaty nad Labem, Kostomlaty nad Labem, Spojovací, 388, Spojovací 388, 28921 Kostomlaty nad Labem |
|
Petr Cába
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
jednatel |
22.06.2011 |
Adresa: |
28921, 18237428, Kostomlaty nad Labem, Spojovací, 388 |
|
PETR CÁBA
|
Neaktivní
od 31.08.2021
|
jednatel |
22.06.2011 |
Adresa: |
28921, 18237428, Nymburk, Kostomlaty nad Labem, Kostomlaty nad Labem, Spojovací, 388, Spojovací 388, 28921 Kostomlaty nad Labem |
|
Milan Martínek
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
28802, 27796388, Nymburk, Drahelice, Na Hroudách 3, 237 |
|
Milan Martínek
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
jednatel |
24.01.2011 |
Adresa: |
28802, 27796388, Nymburk, Nymburk, Drahelice, Na Hroudách 3, 237, Na Hroudách 3 237, Drahelice, 28802 Nymburk |
|
Ivana Martínková
|
Neaktivní
od 25.06.2009
|
jednatel |
22.08.2000 |
Adresa: |
1233068, Nymburk, Nymburk, Dlabačova, 2208 |
|
Milan Martínek
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
jednatel |
22.08.2000 |
Adresa: |
1233068, Nymburk, Nymburk, Dlabačova, 2208 |
|
Ivana Martínková
|
Neaktivní
od 25.06.2009
|
jednatel |
22.08.2000 |
Adresa: |
28802, 1233068, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Dlabačova, 2208, Dlabačova 2208, 28802 Nymburk |
|
Milan Martínek
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
jednatel |
22.08.2000 |
Adresa: |
28802, 1233068, Nymburk, Nymburk, Nymburk, Dlabačova, 2208, Dlabačova 2208, 28802 Nymburk |
|