Ing. ZBYŠEK SERAFÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2020 |
Adresa: |
15900, 22127054, Hlavní město Praha, Praha, Velká Chuchle, Pod akáty, 107, 66 |
|
Ing. ZBYŠEK SERAFÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2020 |
Adresa: |
15900, 22127054, Praha, Velká Chuchle, Pod akáty, 107, 66, Pod akáty 107/66, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Ing. ZBYŠEK SERAFÍN
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
jednatel |
29.11.2013 |
Adresa: |
15900, 26155681, Hlavní město Praha, Praha, Velká Chuchle, Pod akáty, 453, 64a |
|
Ing. ZBYŠEK SERAFÍN
|
Neaktivní
od 06.03.2020
|
jednatel |
29.11.2013 |
Adresa: |
15900, 26155681, Praha, Velká Chuchle, Pod akáty, 453, 64a, Pod akáty 453/64a, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Mgr. Jiří Žahour
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
22302999, Praha 7, Praha 7, Letohradská, 48 |
|
Ing. Zbyšek Serafín
|
Neaktivní
od 29.11.2013
|
jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
22127054, Praha 5, Praha 5, Velká Chuchle, Pod akáty, 107/66 |
|
Mgr. Jiří Žahour
|
Neaktivní
od 28.02.2007
|
jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
17000, 22302999, Praha, Holešovice, Letohradská, 754, 48, Letohradská 754/48, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. ZBYŠEK SERAFÍN
|
Neaktivní
od 29.11.2013
|
jednatel |
12.09.2000 |
Adresa: |
15900, 22127054, Praha, Velká Chuchle, Pod akáty, 107, 66, Pod akáty 107/66, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|