Mgr. JAN KOVÁŘ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
29.06.2023 |
Adresa: |
15800, 22708901, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13, Běhounkova 2307/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
TOMÁŠ DĚDIČ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
29.06.2023 |
Adresa: |
14300, 28318382, Praha, Modřany, K Orionce, 2097, 37, K Orionce 2097/37, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. LENKA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně představenstva |
07.05.2022 |
Adresa: |
12000, 21751145, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chodská, 1181, 7 |
|
Ing. LENKA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
Předsedkyně představenstva |
07.05.2022 |
Adresa: |
12000, 21751145, Praha, Vinohrady, Chodská, 1181, 7, Chodská 1181/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. JAN KOVÁŘ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
19.09.2018 |
Adresa: |
15800, 22708901, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13 |
|
TOMÁŠ DĚDIČ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
19.09.2018 |
Adresa: |
14300, 28318382, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, K Orionce, 2097, 37 |
|
Mgr. JAN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
Místopředseda představenstva |
19.09.2018 |
Adresa: |
15800, 22708901, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13, Běhounkova 2307/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
TOMÁŠ DĚDIČ
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
Člen představenstva |
19.09.2018 |
Adresa: |
14300, 28318382, Praha, Modřany, K Orionce, 2097, 37, K Orionce 2097/37, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. LENKA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
Předseda představenstva |
11.07.2017 |
Adresa: |
12000, 21751145, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Chodská, 1181, 7 |
|
Ing. LENKA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2022
|
Předseda představenstva |
11.07.2017 |
Adresa: |
12000, 21751145, Praha, Vinohrady, Chodská, 1181, 7, Chodská 1181/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JAN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
místopředseda |
27.05.2017 |
Adresa: |
15800, 22708901, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13 |
|
TOMÁŠ DĚDIČ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
člen představenstva |
27.05.2017 |
Adresa: |
14300, 28318382, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, K Orionce, 2097, 37 |
|
JAN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
místopředseda |
27.05.2017 |
Adresa: |
15800, 22708901, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13, Běhounkova 2307/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
TOMÁŠ DĚDIČ
|
Neaktivní
od 19.09.2018
|
člen představenstva |
27.05.2017 |
Adresa: |
14300, 28318382, Praha, Modřany, K Orionce, 2097, 37, K Orionce 2097/37, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Zuzana Pečená
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
předseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
14800, 21847321, Praha 4, Chodov, Hrdličkova, 2175, 6 |
|
Zuzana Pečená
|
Neaktivní
od 11.05.2017
|
předseda představenstva |
28.12.2011 |
Adresa: |
14800, 21847321, Praha, Chodov, Hrdličkova, 2175, 6, Hrdličkova 2175/6, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Tomáš Dědič
|
Neaktivní
od 27.05.2017
|
člen představenstva |
21.09.2011 |
Adresa: |
14300, Praha, Praha 4, K Orionce, 2097, 37 |
|
TOMÁŠ DĚDIČ
|
Neaktivní
od 27.05.2017
|
člen představenstva |
21.09.2011 |
Adresa: |
14300, 28318382, Praha, Modřany, K Orionce, 2097, 37, K Orionce 2097/37, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Zuzana Pečená
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
24.08.2010 |
Adresa: |
14800, 21847321, Praha 4, Chodov, Hrdličkova, 2175, 6 |
|
Zuzana Pečená
|
Neaktivní
od 28.12.2011
|
předseda představenstva |
24.08.2010 |
Adresa: |
14800, 21847321, Praha, Chodov, Hrdličkova, 2175, 6, Hrdličkova 2175/6, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Tomáš Dědič
|
Neaktivní
od 21.09.2011
|
člen představenstva |
27.08.2008 |
Adresa: |
14300, Praha 412, K Orionce, 1549/39 |
|
Mgr. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 27.05.2017
|
místopředseda představenstva |
27.08.2008 |
Adresa: |
15800, Praha, Praha 5, Běhounkova, 2307/13 |
|
Tomáš Dědič
|
Neaktivní
od 21.09.2011
|
člen představenstva |
27.08.2008 |
Adresa: |
14300, 21932794, Praha, Modřany, K Orionce, 1549, 39, K Orionce 1549/39, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. JAN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 27.05.2017
|
místopředseda představenstva |
27.08.2008 |
Adresa: |
15800, 22708901, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13, Běhounkova 2307/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Mgr. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
člen |
18.08.2008 |
Adresa: |
15800, Praha, Praha 5, Běhounkova, 2307/13 |
|
Mgr. JAN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 27.08.2008
|
člen |
18.08.2008 |
Adresa: |
15800, 22708901, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13, Běhounkova 2307/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Zuzana Pečená
|
Neaktivní
od 24.08.2010
|
předseda představenstva |
21.11.2006 |
Adresa: |
14900, 21843341, Praha 4, Chodov, Radimovická, 1777/7 |
|
Zuzana Pečená
|
Neaktivní
od 24.08.2010
|
předseda představenstva |
21.11.2006 |
Adresa: |
14900, 21843341, Praha, Chodov, Radimovická, 1777, 7, Radimovická 1777/7, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Tomáš Salač
|
Neaktivní
od 10.09.2008
|
místopředseda představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
19300, Praha, Praha 9, Horní Počernice, Libáňská, 2336 |
|
Ing. Tomáš Salač
|
Neaktivní
od 10.09.2008
|
místopředseda představenstva |
30.08.2006 |
Adresa: |
19300, 25133802, Praha, Horní Počernice, Libáňská, 2336, 6, Libáňská 2336/6, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Kateřina Jiravová
|
Neaktivní
od 30.08.2006
|
místopředseda představenstva |
26.10.2005 |
Adresa: |
14200, 21958599, Praha 4, Písnice, Výletní, 352/30 |
|
Ing. Štěpánka Mikulcová
|
Neaktivní
od 21.11.2006
|
předseda představenstva |
26.10.2005 |
Adresa: |
10100, 22667296, Praha 10, Vršovice, U Vršovického nádraží, 1057/22 |
|
Ing. Kateřina Jiravová
|
Neaktivní
od 30.08.2006
|
místopředseda představenstva |
26.10.2005 |
Adresa: |
14200, 21958599, Praha, Písnice, Výletní, 352, 30, Výletní 352/30, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. ŠTĚPÁNKA MIKULCOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2006
|
předseda představenstva |
26.10.2005 |
Adresa: |
10100, 22667296, Praha, Vršovice, U vršovického nádraží, 1057, 22, U vršovického nádraží 1057/22, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Kateřina Jiravová
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
místopředseda představenstva |
26.10.2004 |
Adresa: |
14200, 21958599, Praha 4, Písnice, Výletní, 352/30 |
|
Ing. Kateřina Jiravová
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
místopředseda představenstva |
26.10.2004 |
Adresa: |
14200, 21958599, Praha, Písnice, Výletní, 352, 30, Výletní 352/30, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Štěpánka Marešová
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
předseda |
09.10.2003 |
Adresa: |
10100, 22667296, Praha 10, U Vršovického nádraží, 1057/22 |
|
Mgr. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
člen |
09.10.2003 |
Adresa: |
15800, 22708901, Praha 5, Běhounkova, 2307/13 |
|
Ing. Štěpánka Marešová
|
Neaktivní
od 26.10.2005
|
předseda |
09.10.2003 |
Adresa: |
10100, 22667296, Praha, Vršovice, U vršovického nádraží, 1057, 22, U vršovického nádraží 1057/22, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. JAN KOVÁŘ
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
člen |
09.10.2003 |
Adresa: |
15800, 22708901, Praha, Stodůlky, Běhounkova, 2307, 13, Běhounkova 2307/13, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Kateřina Trojanová
|
Neaktivní
od 26.10.2004
|
místopředseda představenstva |
29.01.2003 |
Adresa: |
14300, 21937249, Praha 4, Modřany, Kutilova, 3066/10 |
|
Ing. Kateřina Trojanová
|
Neaktivní
od 26.10.2004
|
místopředseda představenstva |
29.01.2003 |
Adresa: |
14300, 21937249, Praha, Modřany, Kutilova, 3066, 10, Kutilova 3066/10, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Štěpánka Marešová
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
člen představenstva |
05.07.2002 |
Adresa: |
10100, 22667296, Praha 10, Praha 10, U Vršovického nádraží, 1057/22 |
|
Ing. Štěpánka Marešová
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
člen představenstva |
05.07.2002 |
Adresa: |
10100, 22667296, Praha, Vršovice, U vršovického nádraží, 1057, 22, U vršovického nádraží 1057/22, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
David Peřina
|
Neaktivní
od 05.07.2002
|
člen představenstva |
27.03.2002 |
Adresa: |
60200, Brno - Střed, Veveří, Botanická, 599/12 |
|
Ing. Miloslav Rut
|
Neaktivní
od 27.09.2002
|
předseda představenstva |
27.03.2002 |
Adresa: |
13000, 21784426, Praha 3, Praha 3, Sudoměřská, 1618/40 |
|
David Peřina
|
Neaktivní
od 05.07.2002
|
člen představenstva |
27.03.2002 |
Adresa: |
60200, 19172192, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 599, 12, Botanická 599/12, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Miloslav Rut
|
Neaktivní
od 27.09.2002
|
předseda představenstva |
27.03.2002 |
Adresa: |
13000, 21784426, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1618, 40, Sudoměřská 1618/40, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
David Peřina
|
Neaktivní
od 27.03.2002
|
předseda představenstva |
19.11.2001 |
Adresa: |
60200, Brno-Střed, Veveří, Botanická, 599/12 |
|
David Peřina
|
Neaktivní
od 27.03.2002
|
předseda představenstva |
19.11.2001 |
Adresa: |
60200, 19172192, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 599, 12, Botanická 599/12, Veveří, 60200 Brno |
|
David Peřina
|
Neaktivní
od 19.11.2001
|
předseda představenstva |
13.09.2000 |
Adresa: |
60200, 19172192, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 599/12 |
|
Štěpánka Jandová
|
Neaktivní
od 27.03.2002
|
člen představenstva |
13.09.2000 |
Adresa: |
14000, 22739327, Praha 4, Praha 4, Braník, Roškotova, 1737/6 |
|
Kateřina Trojanová
|
Neaktivní
od 29.01.2003
|
místopředseda představenstva |
13.09.2000 |
Adresa: |
13000, 21767301, Praha 3, Praha 3, Táboritská, 17/26 |
|
David Peřina
|
Neaktivní
od 19.11.2001
|
předseda představenstva |
13.09.2000 |
Adresa: |
60200, 19172192, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 599, 12, Botanická 599/12, Veveří, 60200 Brno |
|
Štěpánka Jandová
|
Neaktivní
od 27.03.2002
|
člen představenstva |
13.09.2000 |
Adresa: |
14000, 22739327, Praha, Braník, Roškotova, 1737, 6, Roškotova 1737/6, Braník, 14000 Praha 4 |
|
Kateřina Trojanová
|
Neaktivní
od 29.01.2003
|
místopředseda představenstva |
13.09.2000 |
Adresa: |
13000, 21767301, Praha, Žižkov, Táboritská, 17, 26, Táboritská 17/26, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|