Ing. MARTIN DEML
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22671111, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Moldavská, 1363, 13 |
|
Ing. MARTIN DEML
|
Aktivní
|
jednatel |
25.10.2015 |
Adresa: |
10100, 22671111, Praha, Vršovice, Moldavská, 1363, 13, Moldavská 1363/13, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jiří Břeský
|
Neaktivní
od 02.06.2006
|
jednatel |
15.09.2001 |
Adresa: |
7335644, Náchod, Police nad Metují, Bělská, čp.406 |
|
Jiří Břeský
|
Neaktivní
od 02.06.2006
|
jednatel |
15.09.2001 |
Adresa: |
54954, 7335644, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Bělská, 406, Bělská 406, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
Jiří Břeský
|
Neaktivní
od 15.09.2001
|
jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
Broumov, St.Opočenského, 91 |
|
Jan Pejskar
|
Neaktivní
od 02.06.2006
|
jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
17838258, Ústí nad Labem, Malátova, 2417 |
|
Ing. Martin Deml
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
22671111, Praha 10, Moldavská, 13 |
|
Jiří Břeský
|
Neaktivní
od 15.09.2001
|
jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
55001, 7392761, Náchod, Broumov, Broumov, Stanislava Opočenského, 91, Stanislava Opočenského 91, 55001 Broumov |
|
Jan Pejskar
|
Neaktivní
od 02.06.2006
|
jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
40011, 17838258, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Malátova, 2417, 31, Malátova 2417/31, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. MARTIN DEML
|
Neaktivní
od 25.10.2015
|
jednatel |
04.10.2000 |
Adresa: |
10100, 22671111, Praha, Vršovice, Moldavská, 1363, 13, Moldavská 1363/13, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|