ALEŠ PASEKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.10.2022 |
Adresa: |
25064, 28059271, Praha-východ, Zlonín, Zlonín, Jabloňové zahrady, 148, 21 |
|
JAKUB BLAŽEK
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
člen představenstva |
27.08.2018 |
Adresa: |
15000, 22087711, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Březince, 1232, 16 |
|
VLASTISLAV PASEKA
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
člen představenstva |
05.03.2013 |
Adresa: |
15500, 26224402, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Voleníkova, 1453, 24 |
|
Ing. MONIKA KUNOVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
předseda představenstva |
30.06.2010 |
Adresa: |
15521, 22144633, Praha, Zličín, Lidečská, 137, 3, Lidečská 137/3, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
LUCIE MAXOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
místopředseda představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
19000, 24991911, Praha, Vysočany, Sokolovská, 351, 213, Sokolovská 351/213, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Monika Pertlová
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
předseda představenstva |
11.02.2003 |
Adresa: |
16000, 22181032, Praha, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 678, 14, Jugoslávských partyzánů 678/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Andrea Stachová
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
člen představenstva |
11.02.2003 |
Adresa: |
16100, 22242911, Praha, Ruzyně, Dědinská, 896, 19, Dědinská 896/19, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Mgr. Veronika Uhlířová
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
místopředseda představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
74801, 4622065, Opava, Hlučín, Hlučín, Dělnická, 1532, 21, Dělnická 1532/21, 74801 Hlučín |
|
PATRIK CHUDOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
místopředseda představenstva |
05.10.2000 |
Adresa: |
59101, 3415325, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5, Hlohová, 1282, 41, Hlohová 1282/41, Žďár nad Sázavou 5, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. Jiří Fähnrich
|
Neaktivní
od 11.02.2003
|
člen představenstva |
05.10.2000 |
Adresa: |
14700, 21959714, Praha, Podolí, Na Zlatnici, 85, 28, Na Zlatnici 85/28, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Petr Kučera
|
Neaktivní
od 11.02.2003
|
předseda představenstva |
05.10.2000 |
Adresa: |
59204, 3725618, Žďár nad Sázavou, Tři Studně, Tři Studně, 42, č.p. 42, 59204 Tři Studně |
|