YULIIA LOPUSHANSKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2019 |
Adresa: |
Torchynovychi, Centralna 115 |
|
YULIIA LOPUSHANSKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2019 |
Adresa: |
Torchynovychi, Centralna 115, Centralna 115, Torchynovychi, Ukrajina |
|
YURIY LOPUSHANSKYY
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
Jednatel |
05.05.2018 |
Adresa: |
82080, Torchynovychi, obl. Lvivska, Centralna 115 |
|
YURIY LOPUSHANSKYY
|
Neaktivní
od 20.08.2019
|
Jednatel |
05.05.2018 |
Adresa: |
Torchynovychi, obl. Lvivska, Centralna 115, 82080, Centralna 115, 82080 Torchynovychi, obl. Lvivska, Ukrajina |
|
MYKHAYLO YASENYTSKYY
|
Neaktivní
od 05.05.2018
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
18000, 22378774, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na hrázi, 519, 32 |
|
MYKHAYLO YASENYTSKYY
|
Neaktivní
od 05.05.2018
|
jednatel |
23.11.2012 |
Adresa: |
18000, 22378774, Praha, Libeň, Na hrázi, 519, 32, Na hrázi 519/32, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jiří Garai
|
Neaktivní
od 10.07.2002
|
jednatel |
18.10.2000 |
Adresa: |
25101, Říčany, Horova, 347 |
|
Pavel Steinhauser
|
Neaktivní
od 29.06.2004
|
jednatel |
18.10.2000 |
Adresa: |
25101, Říčany, Vrchlického, Vrchlického, 353/6 |
|
Pavel Mašek
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
jednatel |
18.10.2000 |
Adresa: |
25163, Svojšovice, 30 |
|
Jiří Garai
|
Neaktivní
od 10.07.2002
|
jednatel |
18.10.2000 |
Adresa: |
347, Říčany, Horova, 25101, 25101 Říčany - Horova 347, Česká republika |
|
Pavel Steinhauser
|
Neaktivní
od 29.06.2004
|
jednatel |
18.10.2000 |
Adresa: |
353/6, Říčany, Vrchlického, Vrchlického, 25101, Vrchlického 353/6, 25101 Říčany - Vrchlického, Česká republika |
|
Pavel Mašek
|
Neaktivní
od 23.11.2012
|
jednatel |
18.10.2000 |
Adresa: |
30, Svojšovice, 25163, 25163 Svojšovice 30, Česká republika |
|