JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 22.06.2004
|
člen představenstva |
03.05.2003 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha 9, Bryksova, 761/42 |
|
JUDr. Peter Kmeť
|
Neaktivní
od 22.06.2004
|
člen představenstva |
03.05.2003 |
Adresa: |
19800, 25266951, Praha, Černý Most, Bryksova, 761, 42, Bryksova 761/42, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Dalibor Peprný
|
Neaktivní
od 03.05.2003
|
člen představenstva |
28.12.2001 |
Adresa: |
11000, 21709173, Praha 1, Praha 1, Soukenická, 2 |
|
Ing. DALIBOR PEPRNÝ
|
Neaktivní
od 03.05.2003
|
člen představenstva |
28.12.2001 |
Adresa: |
11000, 21709173, Praha, Nové Město, Soukenická, 1084, 2, Soukenická 1084/2, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Luboš Korous
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
Předseda představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
25301, 12768251, Praha-západ, Hostivice, B.Němcové, 1040 |
|
Ing. Jan Illek
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
Člen představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
18200, 22369015, Praha 8, Praha 8, Kubíkova, 1177 |
|
JUDr. Ilona Zelenková
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
Člen představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
18100, 22330232, Praha 8, Praha 8, Strážnická, 403 |
|
Mgr. Luboš Korous
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
Předseda představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
25301, 12768251, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, B. Němcové, 1040, B. Němcové 1040, 25301 Hostivice |
|
Ing. Jan Illek
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
Člen představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
18200, 22369015, Praha, Kobylisy, Kubíkova, 1177, 3, Kubíkova 1177/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JUDr. Ilona Zelenková
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
Člen představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
18100, 22330232, Praha, Čimice, Strážnická, 403, 8, Strážnická 403/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|