MILOŠ MACHÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.04.2024 |
Adresa: |
11000, 21704791, Praha, Nové Město, Školská, 689, 20, Školská 689/20, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MILOŠ MACHÁČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
MILOŠ MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 06.04.2024
|
Jednatel |
19.10.2015 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MILOŠ MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
11000, 21704716, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
MILOŠ MACHÁČEK
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Karin Kocurová
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
jednatel |
24.02.2011 |
Adresa: |
73601, Havířov, Město, Čajkovského, 853, 5 |
|
Karin Kocurová
|
Neaktivní
od 24.11.2011
|
jednatel |
24.02.2011 |
Adresa: |
73601, 41074301, Karviná, Havířov, Město, Město č.ev. 853, 73601 Havířov |
|
Tomáš Minařík
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
11000, Praha 10, Obloukova, 838/9 |
|
Tomáš Minařík
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
838/9, Praha 10, Obloukova, 11000, Obloukova 838/9, 11000 Praha 10, Česká republika |
|
Karin Kocurová
|
Neaktivní
od 22.06.2009
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
73601, 24904325, Havířov, Město, Čajkovského, 835/5 |
|
Karin Kocurová
|
Neaktivní
od 22.06.2009
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
73601, 24904325, Karviná, Havířov, Město, Čajkovského, 835, 5, Čajkovského 835/5, Město, 73601 Havířov |
|
Tomáš Minařík
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
jednatel |
22.11.2007 |
Adresa: |
10100, 22664513, Praha 10, Vršovice, Oblouková, 838/9 |
|
Tomáš Minařík
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
jednatel |
22.11.2007 |
Adresa: |
10100, 22664513, Praha, Vršovice, Oblouková, 838, 9, Oblouková 838/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MUDr. Pavel Boček
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
Jednatel |
11.12.2002 |
Adresa: |
19012, 22414444, Praha 9, Praha 9, Dolní Počernice, Rudníkovská, 84 |
|
MUDr. PAVEL BOČEK
|
Neaktivní
od 22.11.2007
|
Jednatel |
11.12.2002 |
Adresa: |
19012, 22414444, Praha, Dolní Počernice, Rudníkovská, 84, Rudníkovská 84, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
Tomáš Minařík
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
jednatel |
20.10.2000 |
Adresa: |
10100, 22664513, Praha 10, Praha 10, Oblouková, 838/9 |
|
Tomáš Minařík
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
jednatel |
20.10.2000 |
Adresa: |
10100, 22664513, Praha, Vršovice, Oblouková, 838, 9, Oblouková 838/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|