PETR MICHAL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.09.2023 |
Adresa: |
25229, 12800082, Praha-západ, Lety, Lety, K Berounce, 295, K Berounce 295, 25229 Lety |
|
Ing. PAVEL MICHAL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
25228, 6515541, Praha-západ, Černošice, Černošice, Školní, 1150 |
|
Ing. DALIBOR PEPRNÝ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
11000, 21709173, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Soukenická, 1084, 2 |
|
Ing. NATÁLIE LINEROVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
19000, 22503391, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Mratínská, 166, 23 |
|
Ing. PAVEL MICHAL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
25228, 6515541, Praha-západ, Černošice, Černošice, Školní, 1150, Školní 1150, 25228 Černošice |
|
Ing. DALIBOR PEPRNÝ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
11000, 21709173, Praha, Nové Město, Soukenická, 1084, 2, Soukenická 1084/2, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. NATÁLIE LINEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2023
|
člen představenstva |
03.06.2021 |
Adresa: |
19000, 22503391, Praha, Prosek, Mratínská, 166, 23, Mratínská 166/23, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
místopředseda představenstva |
18.03.2021 |
Adresa: |
19014, 22471227, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333, 21 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
místopředseda představenstva |
18.03.2021 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333, 21, Aranžérská 333/21, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
předseda představenstva |
27.09.2020 |
Adresa: |
25228, 6515541, Praha-západ, Černošice, Černošice, Školní, 1150 |
|
Ing. PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
předseda představenstva |
27.09.2020 |
Adresa: |
25228, 6515541, Praha-západ, Černošice, Černošice, Školní, 1150, Školní 1150, 25228 Černošice |
|
Ing. PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 27.09.2020
|
předseda představenstva |
16.04.2020 |
Adresa: |
15000, 22082204, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kořenského, 753, 12 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
místopředseda představenstva |
16.04.2020 |
Adresa: |
19014, 22471227, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333 |
|
NINA HUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
člen představenstva |
16.04.2020 |
Adresa: |
12000, 21743258, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1 |
|
Ing. PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 27.09.2020
|
předseda představenstva |
16.04.2020 |
Adresa: |
15000, 22082204, Praha, Smíchov, Kořenského, 753, 12, Kořenského 753/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 18.03.2021
|
místopředseda představenstva |
16.04.2020 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333, 21, Aranžérská 333/21, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
NINA HUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
člen představenstva |
16.04.2020 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1, Italská 384/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Předseda |
01.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22082204, Praha 5, Smíchov, Kořenského, 753, 12 |
|
Jan Škrha
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Místopředseda |
01.03.2013 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha 9, Klánovice, Aranžérská, 333 |
|
NINA HUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Člen |
01.03.2013 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha 2, Vinohrady, Italská, 384, 1 |
|
PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
Předseda |
01.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22082204, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Kořenského, 753, 12 |
|
JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
Místopředseda |
01.03.2013 |
Adresa: |
19014, 22471227, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333 |
|
NINA HUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
Člen |
01.03.2013 |
Adresa: |
12000, 21743258, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1 |
|
PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
Předseda |
01.03.2013 |
Adresa: |
15000, 22082204, Praha, Smíchov, Kořenského, 753, 12, Kořenského 753/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAN ŠKRHA
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
Místopředseda |
01.03.2013 |
Adresa: |
19014, 22471227, Praha, Klánovice, Aranžérská, 333, 21, Aranžérská 333/21, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
NINA HUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.04.2020
|
Člen |
01.03.2013 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1, Italská 384/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Místopředseda představenstva |
31.10.2006 |
Adresa: |
19014, Praha 9, Klánovice, Aranžerská, 333 |
|
Ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Místopředseda představenstva |
31.10.2006 |
Adresa: |
19014, 40898741, Praha, Klánovice, Medinská, 1035, 30, Medinská 1035/30, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 31.10.2006
|
Místopředseda představenstva |
18.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22686088, Praha 10, Želivecká, 2796/34 |
|
Ing. Pavel Michal
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Předseda představenstva |
18.02.2004 |
Adresa: |
15000, 22082204, Praha 5, Kořenského, 12 |
|
ing. Jan Škrha
|
Neaktivní
od 31.10.2006
|
Místopředseda představenstva |
18.02.2004 |
Adresa: |
10600, 22686088, Praha, Záběhlice, Želivecká, 2796, 34, Želivecká 2796/34, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. PAVEL MICHAL
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Předseda představenstva |
18.02.2004 |
Adresa: |
15000, 22082204, Praha, Smíchov, Kořenského, 753, 12, Kořenského 753/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Vladimír Žíla
|
Neaktivní
od 18.02.2004
|
Předseda představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
47301, 13123076, Česká Lípa, Nový Bor, Smetanova, 548 |
|
Mgr. David Michal
|
Neaktivní
od 18.02.2004
|
Místopředseda představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
15000, 22082204, Praha 5, Praha 5, Kořenského, 12 |
|
Nina Hudková
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Člen představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha 2, Praha 2, Italská, 1 |
|
Ing. VLADIMÍR ŽÍLA
|
Neaktivní
od 18.02.2004
|
Předseda představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
47301, 13123076, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Smetanova, 548, Smetanova 548, 47301 Nový Bor |
|
Mgr. David Michal
|
Neaktivní
od 18.02.2004
|
Místopředseda představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
15000, 22082204, Praha, Smíchov, Kořenského, 753, 12, Kořenského 753/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
NINA HUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
Člen představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
12000, 21743258, Praha, Vinohrady, Italská, 384, 1, Italská 384/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Vladimír Žíla
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
člen představenstva |
15.01.2002 |
Adresa: |
47301, 13123076, Česká Lípa, Nový Bor, Smetanova, 548 |
|
Ing. VLADIMÍR ŽÍLA
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
člen představenstva |
15.01.2002 |
Adresa: |
47301, 13123076, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Smetanova, 548, Smetanova 548, 47301 Nový Bor |
|
Mgr. Luboš Korous
|
Neaktivní
od 15.01.2002
|
Předseda představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
25301, 12768251, Praha-západ, Hostivice, B.Němcové, 1040 |
|
Ing. Jan Illek
|
Neaktivní
od 15.01.2002
|
Člen představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
18200, 22369015, Praha 8, Praha 8, Kubíkova, 1177 |
|
JUDr. Ilona Zelenková
|
Neaktivní
od 15.01.2002
|
Člen představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
18100, 22330232, Praha 8, Praha 8, Strážnická, 403 |
|
Mgr. Luboš Korous
|
Neaktivní
od 15.01.2002
|
Předseda představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
25301, 12768251, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, B. Němcové, 1040, B. Němcové 1040, 25301 Hostivice |
|
Ing. Jan Illek
|
Neaktivní
od 15.01.2002
|
Člen představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
18200, 22369015, Praha, Kobylisy, Kubíkova, 1177, 3, Kubíkova 1177/3, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JUDr. Ilona Zelenková
|
Neaktivní
od 15.01.2002
|
Člen představenstva |
20.10.2000 |
Adresa: |
18100, 22330232, Praha, Čimice, Strážnická, 403, 8, Strážnická 403/8, Čimice, 18100 Praha 8 |
|