JAN GURYČA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.12.2020 |
Adresa: |
14700, 21798125, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Branická, 111, 15 |
|
MARKÉTA KADEČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.12.2020 |
Adresa: |
19300, 22438441, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Šplechnerova, 898, 18 |
|
LIBOR HUSÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.12.2020 |
Adresa: |
14700, 21798125, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Branická, 111, 15 |
|
JAN GURYČA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
30.12.2020 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15, Branická 111/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
MARKÉTA KADEČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
30.12.2020 |
Adresa: |
19300, 22438441, Praha, Horní Počernice, Šplechnerova, 898, 18, Šplechnerova 898/18, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
LIBOR HUSÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
30.12.2020 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15, Branická 111/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
VĚRA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
předseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15 |
|
MARKÉTA KADEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
místopředseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
19300, 22438441, Praha, Horní Počernice, Šplechnerova, 898, 18 |
|
HANA BOLDIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
člen představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15 |
|
VĚRA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
předseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15, Branická 111/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
MARKÉTA KADEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
místopředseda představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
19300, 22438441, Praha, Horní Počernice, Šplechnerova, 898, 18, Šplechnerova 898/18, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
HANA BOLDIŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2020
|
člen představenstva |
09.10.2015 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15, Branická 111/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Věra Kohoutová
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
předseda |
10.11.2008 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha 4, Braník, Branická, 15 |
|
Markéta Kadečková
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
místopředseda |
10.11.2008 |
Adresa: |
19300, 22438441, Praha 9, Horní Počernice, Šplechnerova, 18 |
|
VĚRA KOHOUTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
předseda |
10.11.2008 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15, Branická 111/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
MARKÉTA KADEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2015
|
místopředseda |
10.11.2008 |
Adresa: |
19300, 22438441, Praha, Horní Počernice, Šplechnerova, 898, 18, Šplechnerova 898/18, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Bc. David Pacovský
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
předseda |
21.05.2007 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha 4, Braník, Branická, 15 |
|
Bc. Andrea Rolfesová
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
místopředseda |
21.05.2007 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha 4, Braník, Branická, 15 |
|
Bc. David Pacovský
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
předseda |
21.05.2007 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15, Branická 111/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Bc. Andrea Rolfesová
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
místopředseda |
21.05.2007 |
Adresa: |
14700, 21798125, Praha, Braník, Branická, 111, 15, Branická 111/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|