VOJTĚCH HOLAN
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2022 |
Adresa: |
19011, 27721159, Hlavní město Praha, Praha, Běchovice, Na Korunce, 585 |
|
VOJTĚCH HOLAN
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2022 |
Adresa: |
19011, 27721159, Praha, Běchovice, Na Korunce, 585, Na Korunce 585, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
GIOVANNI PIAZZINI ALBANI
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
18400, 22341056, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Ledčická, 668, 18 |
|
GIOVANNI PIAZZINI ALBANI
|
Neaktivní
od 05.05.2022
|
Jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
18400, 22341056, Praha, Dolní Chabry, Ledčická, 668, 18, Ledčická 668/18, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
GIOVANNI PIAZZINI ALBANI
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
Jednatel |
02.12.2019 |
Adresa: |
17000, 22294449, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 315, 32 |
|
GIOVANNI PIAZZINI ALBANI
|
Neaktivní
od 19.05.2021
|
Jednatel |
02.12.2019 |
Adresa: |
17000, 22294449, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 315, 32, Ovenecká 315/32, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. ELIŠKA KOLEČKÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
jednatel |
17.10.2019 |
Adresa: |
12000, 21743991, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Londýnská, 445, 4 |
|
Mgr. ELIŠKA KOLEČKÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2019
|
jednatel |
17.10.2019 |
Adresa: |
12000, 21743991, Praha, Vinohrady, Londýnská, 445, 4, Londýnská 445/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Pierguido Piazzini Albani
|
Neaktivní
od 17.10.2019
|
jednatel |
08.11.2003 |
Adresa: |
22294449, Praha 7, Ovenecká, 315/32 |
|
Pierguido Piazzini Albani
|
Neaktivní
od 17.10.2019
|
jednatel |
08.11.2003 |
Adresa: |
17000, 22294449, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 315, 32, Ovenecká 315/32, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Vojtěch Holan
|
Neaktivní
od 04.08.2005
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
10000, 22574701, Praha 10, Praha 10, Na vlastní půdě, 983/7 |
|
Vojtěch Holan
|
Neaktivní
od 04.08.2005
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
10200, 22574701, Praha, Hostivař, Na vlastní půdě, 983, 7, Na vlastní půdě 983/7, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|