MATEJ KOLLÁRIK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
39843, 8935904, Zběšičky, Zběšičky, 40 |
|
MATEJ KOLLÁRIK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2015 |
Adresa: |
39843, 8935904, Písek, Zběšičky, Zběšičky, 40, č.p. 40, 39843 Zběšičky |
|
ing. Jan Pohan
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
25787, 3081508, Benešov, Střezimíř, 93 |
|
ing. Jan Pohan
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
25787, 3081508, Benešov, Střezimíř, Střezimíř, 93, č.p. 93, 25787 Střezimíř |
|
Ing. Jaroslava Pohanová
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
25787, Benešov, Střezimíř, 93 |
|
Jiří Růžička
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
12000, 21743061, Praha 2, Francouzská, 34 |
|
Ing. Jaroslava Pohanová
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
93, Benešov, Střezimíř, 25787, Střezimíř 93, 25787 Benešov, Česká republika |
|
JIŘÍ RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
12000, 21743061, Praha, Vinohrady, Francouzská, 366, 34, Francouzská 366/34, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jan Pohan
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
Jednatel |
03.11.2000 |
Adresa: |
25787, Benešov, Benešov, Střezimíř, 93 |
|
ing. Pavel Růžička
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
Jednatel |
03.11.2000 |
Adresa: |
12000, 21743061, Praha 2, Praha 2, Francouzská, 34 |
|
Ing. Jan Pohan
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
Jednatel |
03.11.2000 |
Adresa: |
93, Benešov, Benešov, Střezimíř, 25787, Střezimíř 93, 25787 Benešov, okres: Benešov, Česká republika |
|
ing. Pavel Růžička
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
Jednatel |
03.11.2000 |
Adresa: |
12000, 21743061, Praha, Vinohrady, Francouzská, 366, 34, Francouzská 366/34, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|