Rudolf Matějka
|
Neaktivní
od 01.09.2012
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
31200, 4, Plzeň, Školní, 10 |
|
Ing. MIROSLAV KAZDA
|
Neaktivní
od 01.09.2012
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
14900, 25772091, Praha 4, Chodov, Tererova, 1356, 6a |
|
Eva Černá
|
Neaktivní
od 01.09.2012
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
27201, 1438956, Kladno, Norská, 2516 |
|
RUDOLF MATĚJKA
|
Neaktivní
od 01.09.2012
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
31200, 24458791, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Školní, 204, 10, Školní 204/10, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
Ing. MIROSLAV KAZDA
|
Neaktivní
od 01.09.2012
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
14900, 25772091, Praha, Chodov, Tererova, 1356, 6a, Tererova 1356/6a, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Eva Černá
|
Neaktivní
od 01.09.2012
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
27201, 1438956, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Norská, 2516, Norská 2516, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Václav Kejzlar
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
12.04.2011 |
Adresa: |
26101, 22898093, Lhota u Příbramě, 71 |
|
Václav Kejzlar
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
12.04.2011 |
Adresa: |
26101, 22898093, Příbram, Lhota u Příbramě, Lhota u Příbramě, 71, č.p. 71, 26101 Lhota u Příbramě |
|
Václav Kejzlar
|
Neaktivní
od 12.04.2011
|
jednatel |
08.11.2000 |
Adresa: |
26101, 22898093, Příbram, Lhota u Příbramě, 71 |
|
Václav Kejzlar
|
Neaktivní
od 12.04.2011
|
jednatel |
08.11.2000 |
Adresa: |
26101, 22898093, Příbram, Lhota u Příbramě, Lhota u Příbramě, 71, č.p. 71, 26101 Lhota u Příbramě |
|